宁波机场翔鹰发展股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈忠跃 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 53 | 2021-06-07至2024-05-25 | - | - | 2021-06-08 |
陈轩 | 董事,总经理 | - | - | - | 2021-05-26至2024-05-25 | - | - | 2021-06-08 |
王伟 | 董事 | - | - | - | 2021-05-26至2024-05-25 | - | - | 2021-05-26 |
刘一 | 董事 | - | - | - | 2021-05-26至2024-05-25 | - | - | 2021-05-26 |
潘牣 | 董事 | - | - | - | 2021-12-28至2024-05-25 | - | - | 2021-12-28 |
张清宇 | 董事 | - | - | - | 2021-12-28至2024-05-25 | - | - | 2021-12-28 |
徐峰 | 职工董事,副总经理 | - | - | - | 2021-05-10至2024-05-25 | - | - | 2021-06-08 |
钱群 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 52 | 2021-06-07至2024-05-25 | 0.00 | - | 2021-06-08 |
严桂兰 | 监事 | 本科 | 女 | 50 | 2021-11-11至2024-05-25 | - | - | 2021-11-11 |
朱英飞 | 职工监事 | 本科 | 女 | 49 | 2016-02-04至2024-05-25 | - | - | 2021-05-11 |
许现芝 | 财务负责人 | - | - | - | 2021-06-07至2024-05-25 | - | - | 2021-06-08 |
王绍波 | 董事会秘书,副总经理 | 本科 | 男 | 54 | 2021-06-07至2024-05-25 | - | - | 2021-06-08 |
评论