广州市达瑞生物技术股份有限公司主要成员
一共
15个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李明 | 董事长,董事,总经理 | 博士 | 男 | 65 | 2014-08-23至2026-08-09 | - | - | 2023-08-10 |
黄珞 | 董事 | 硕士 | 女 | 44 | 2022-02-08至2026-08-09 | - | - | 2023-08-10 |
洪俊安 | 董事 | 硕士 | 男 | 50 | 2023-08-10至2026-08-09 | - | - | 2023-08-10 |
潘俊 | 董事 | 本科 | 男 | 32 | 2022-04-20至2026-08-09 | - | - | 2023-08-10 |
于德双 | 董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2015-09-17至2026-08-09 | 0.00 | - | 2023-08-10 |
周建新 | 董事 | 硕士 | 男 | 58 | 2015-09-17至2026-08-09 | 0.00 | 272.9万 | 2023-08-10 |
曾宇婷 | 董事 | 本科 | 女 | 37 | 2015-12-10至2026-08-09 | 0.00 | - | 2023-08-10 |
蒋析文 | 董事 | 博士 | 男 | 42 | 2020-02-03至2026-08-09 | - | - | 2023-08-10 |
金芳 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 女 | 42 | 2020-08-21至2026-08-09 | - | 17.28万 | 2023-08-10 |
赵静 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 44 | 2020-08-21至2026-08-09 | - | - | 2023-08-10 |
施也 | 监事 | 本科 | 女 | 34 | 2023-08-10至2026-08-09 | - | - | 2023-08-10 |
杨观艳 | 监事 | 本科 | 女 | 36 | 2020-08-21至2026-08-09 | - | - | 2023-08-10 |
周艳 | 副总经理,财务总监 | 硕士 | 女 | 44 | 2022-03-29至2026-08-09 | - | 12.24万 | 2023-08-10 |
劳海苗 | 副总经理 | 博士 | 男 | 49 | 2022-03-29至2026-08-09 | - | - | 2023-08-10 |
吴英松 | 首席科学家 | 博士 | 男 | 50 | 2014-08-23至2026-08-09 | - | 536万 | 2023-08-10 |
评论