果麦文化传媒股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
路金波 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 48 | 2012-07-01至2026-11-12 | 89.93万 | 2400万 | 2023-11-13 |
杨雷 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 45 | 2023-11-13至2026-11-12 | 4.000万 | - | 2023-11-13 |
陈碧 | 独立董事 | 博士 | 女 | 48 | 2023-11-13至2026-11-12 | 4.000万 | - | 2023-11-13 |
王辉 | 独立董事 | 本科 | 男 | 46 | 2023-11-13至2026-11-12 | 4.000万 | - | 2023-11-13 |
瞿洪斌 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 57 | 2013-01-01至2026-11-12 | 130.3万 | - | 2023-11-13 |
吴畏 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 54 | 2023-11-13至2026-11-12 | 77.93万 | - | 2023-11-13 |
陆如丰 | 监事 | 本科 | 男 | 39 | 2023-11-13至2026-11-12 | 27.63万 | - | 2023-11-13 |
徐敏君 | 职工监事 | 本科 | 女 | 42 | 2023-11-13至2026-11-12 | 47.86万 | - | 2023-10-28 |
蔡钰如 | 董事会秘书,财务负责人 | 本科 | 女 | 39 | 2017-11-15至2026-11-12 | 121.8万 | 20万 | 2023-11-13 |
王誉 | 副总经理 | 本科 | 男 | 43 | 2023-11-13至2026-11-12 | 121.8万 | 10万 | 2023-11-13 |
刘方 | 副总经理 | 本科 | 男 | 58 | 2023-11-13至2026-11-12 | 116.0万 | 7.5万 | 2023-11-13 |
评论