厦门力鼎光电股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴富宝 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 61 | 2018-05-15 至 2027-05-06 | 57.15万 | - | 2024-05-08 |
陈亚聪 | 董事 | 本科 | 男 | 43 | 2024-05-07 至 2027-05-06 | 24.39万 | - | 2024-05-08 |
张军光 | 董事 | 本科 | 男 | 38 | 2024-05-07 至 2027-05-06 | - | - | 2024-05-08 |
李健 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 45 | 2024-05-07 至 2027-05-06 | - | - | 2024-05-08 |
陈嘉阳 | 独立董事 | - | 男 | 52 | 2024-05-07 至 2027-05-06 | - | - | 2024-05-08 |
吴泓越 | 董事,董事会秘书,财务总监 | 本科 | 男 | 32 | 2019-03-05 至 2027-05-06 | 48.85万 | - | 2024-05-08 |
林杰 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 60 | 2021-05-18 至 2027-05-06 | 6.000万 | - | 2024-05-08 |
徐金龙 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 37 | 2018-05-15 至 2027-05-06 | 35.54万 | - | 2024-05-08 |
陈兆竹 | 监事 | 中专 | 男 | 60 | 2018-05-15 至 2027-05-06 | 12.70万 | - | 2024-05-08 |
何耀莉 | 职工监事 | 大专 | 女 | 44 | 2020-12-14 至 2027-05-06 | 25.69万 | - | 2024-04-27 |
陈蓉 | 副总经理 | 本科 | 女 | 38 | 2018-05-15 至 2027-05-06 | 33.10万 | - | 2024-05-08 |
评论