河北建投能源投资股份有限公司主要成员
一共
20个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王双海 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 60 | 2019-12-30至2026-09-27 | 46.92万 | - | 2023-09-29 |
赵辉 | 副董事长,董事 | 硕士 | 男 | 52 | 2023-04-07至2026-09-27 | 0.00 | - | 2023-09-29 |
曹欣 | 董事 | 博士 | 男 | 53 | 2023-04-07至2026-09-27 | 0.00 | - | 2023-09-29 |
李建辉 | 董事 | 本科 | 男 | 46 | 2023-04-07至2026-09-27 | 0.00 | - | 2023-09-29 |
邓彦斌 | 董事 | 硕士 | 男 | 50 | 2020-09-07至2026-09-27 | 51.72万 | - | 2023-09-29 |
赵丽红 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 54 | 2020-09-07至2026-09-27 | 10.00万 | - | 2023-09-29 |
孙正运 | 独立董事 | 博士 | 男 | 63 | 2023-09-28至2026-09-27 | 0.00 | - | 2023-09-29 |
王剑峰 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 56 | 2017-07-18至2026-09-27 | 76.45万 | - | 2023-09-29 |
蔡宁生 | 独立董事 | 博士 | 男 | 68 | 2022-04-25至2026-09-27 | 10.00万 | - | 2023-09-29 |
李健 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 49 | 2019-12-30至2026-09-27 | 0.00 | - | 2023-09-29 |
李国栋 | 监事 | 本科 | 男 | 51 | 2023-04-07至2026-09-27 | 0.00 | - | 2023-09-29 |
蒋红珍 | 监事 | - | 女 | 55 | 2023-04-07至2026-09-27 | 0.00 | - | 2023-09-29 |
丁立斌 | 职工监事 | 本科 | 男 | 51 | 2020-06-28至2026-09-27 | 48.29万 | - | 2023-09-13 |
赵建群 | 职工监事 | 本科 | 男 | 46 | 2023-09-28至2026-09-27 | 23.25万 | - | 2023-09-13 |
张贞 | 财务负责人 | 硕士 | 女 | 45 | 2023-03-22至2026-09-27 | 26.21万 | - | 2023-09-29 |
靳永亮 | 副总经理 | 大专 | 男 | 53 | 2023-03-22至2026-09-27 | 74.19万 | - | 2023-09-29 |
张志勇 | 副总经理 | 本科 | 男 | 51 | 2023-07-17至2026-09-27 | 58.37万 | - | 2023-09-29 |
孙原 | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 56 | 2017-10-17至2026-09-27 | 67.85万 | - | 2023-09-29 |
闫英辉 | 副总经理 | 本科 | 男 | 55 | 2013-07-30至2026-09-27 | 67.85万 | - | 2023-09-29 |
朱海涛 | 副总经理 | 本科 | 男 | 52 | 2022-05-30至2026-09-27 | 73.02万 | - | 2023-09-29 |
评论
河北建投能源投资股份有限公司
河北建投能源投资股份有限公司(曾用名:石家庄国际大厦(集团)股份有限公司),成立于1994年,河北建设投资集团成员,位于河北省石家庄市,是一家以从事资本市场服务为主的企业。企业注册资本179162.6
河北建投能源投资股份有限公司
0
河北建投能源科学技术研究院有限公司
统一社会信用代码911301080616900686法定代表人郭江龙注册资本3000万人民币成立日期2013-02-05企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)登记状态存续工商注册号130
河北建投能源科学技术研究院有限公司
0
建投能源JEI
成立于1994年,于1996年在深圳证券交易上市,河北建设投资集团旗下,专营投资建设、经营管理以电力生产能源项目的综合型企业河北建投能源投资股份有限公司(简称“建投能源”),成立于1994年1月18日
建投能源JEI
0
河北建投国融能源服务有限公司
河北建投国融能源服务有限公司于2011年01月10日在河北省工商行政管理局登记成立。法定代表人李英,公司经营范围包括分布式能源系统的开发;合同能源管理服务;节能...
河北建投国融能源服务有限公司
0
建投能源G 建 投2005年年度报告
2005年年度报告 二○○六年三月十八日 2005 年年度报告 1 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事王永忠因公出差,委托董事单群英代为出席并行使
河北建投能源投资股份有限公司
0
建投华科投资股份有限公司
项目投资;资产管理;财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料);投资咨询;企业管理咨询;计算机软
建投华科投资股份有限公司
0
河北建投水务投资有限公司
统一社会信用代码91130000676039327F法定代表人王津生注册资本283209.791万人民币成立日期2008-06-19企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)人员规模20-99
河北建投水务投资有限公司
0