大唐融合通信股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
席京 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 43 | 2024-03-09至2025-03-02 | - | - | 2024-03-11 |
孙绍利 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 52 | 2015-04-09至2025-03-02 | - | 600万 | 2024-03-11 |
张思炜 | 董事,财务负责人 | 硕士 | 男 | 41 | 2024-03-09至2025-03-02 | - | - | 2024-03-11 |
贺旭 | 董事,首席技术官 | 博士 | 男 | 55 | 2024-03-09至2025-03-02 | - | - | 2024-03-11 |
杨光明 | 董事 | 本科 | 男 | 52 | 2024-03-09至2025-03-02 | - | - | 2024-03-11 |
戴径 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 42 | 2024-03-09至2025-03-02 | - | - | 2024-03-11 |
张重阳 | 监事 | 本科 | 男 | 38 | 2024-03-09至2025-03-02 | - | - | 2024-03-11 |
郭琦 | 职工监事 | - | 女 | 42 | 2022-03-03至2025-03-02 | - | - | 2022-03-03 |
任重 | 副总经理 | - | 男 | 40 | 2023-01-13至2025-03-02 | - | - | 2023-01-16 |
樊劲松 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 52 | 2015-04-09至2025-03-02 | - | 210万 | 2022-03-09 |
陈文静 | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 女 | 50 | 2016-06-22至2025-03-02 | - | 180万 | 2022-03-09 |
徐军 | 常务副总经理 | 硕士 | 男 | 45 | 2023-03-09至2025-03-02 | - | 180万 | 2024-03-11 |
评论
大唐融合
“大唐融合(哈尔滨)生态环境科技有限公司”隶属于“中国信科集团旗下大唐高鸿股份所属大唐融合通信股份有限公司”。大唐融合通信股份有限公司(简称:大唐融合)创建于1999年12月,是中国信科集团旗下大唐高
大唐融合
0
广东融合通信股份有限公司
一般项目:软件开发;软件销售;集成电路销售;会议及展览服务;信息系统集成服务;网络设备销售;充电桩销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统运行维护服
广东融合通信股份有限公司
0