厦门风云科技股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄顺坚 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 50 | 2015-09-16至2024-10-29 | - | 1897万 | 2021-11-05 |
江日初 | 独立董事 | 博士 | 男 | 53 | 2021-04-26至2024-10-29 | - | - | 2021-11-01 |
涂连东 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 56 | 2020-06-29至2024-10-29 | - | - | 2021-11-01 |
官发鑫 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 42 | 2015-09-16至2024-10-29 | - | - | 2021-11-05 |
林晓君 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 41 | 2015-09-16至2024-10-29 | - | - | 2021-11-05 |
赵明娥 | 董事 | 本科 | 女 | 42 | 2015-09-16至2024-10-29 | - | - | 2021-11-01 |
邹邵斌 | 董事 | 本科 | 男 | 51 | 2019-03-12至2024-10-29 | - | - | 2021-11-01 |
梁祖雄 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 42 | 2015-09-16至2024-10-29 | - | - | 2021-11-05 |
池方毅 | 监事 | 本科 | 男 | 38 | 2015-09-16至2024-10-29 | - | - | 2021-11-01 |
杨浩 | 监事 | 本科 | 男 | 47 | 2016-10-11至2024-10-29 | - | - | 2021-11-01 |
齐菊兰 | 财务负责人 | 大专 | 女 | 64 | 2021-11-03至2024-10-29 | - | - | 2021-11-05 |
陈佳炜 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 32 | 2021-11-03至2024-10-29 | - | - | 2021-11-05 |
评论
厦门风云科技股份有限公司
厦门风云科技股份有限公司(曾用名:风云动画科技(厦门)有限公司),成立于2002年,风云科技成员,位于福建省厦门市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本8123.7万人民币,超过了
厦门风云科技股份有限公司
0
杭州风云科技股份有限公司
服务:数据处理技术、多媒体技术、计算机网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,计算机系统集成,制作、复制、发行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧,文化艺术交流活动策划(
杭州风云科技股份有限公司
0
厦门日华科技股份有限公司
工程和技术研究和试验发展;通信系统设备制造;通信终端设备制造;软件开发;信息系统集成服务;集成电路设计;信息技术咨询服务;数字内容服务;电子工业专用设备制造;气象服务;地震服务;建设工程勘察设计;工程
厦门日华科技股份有限公司
0
厦门高士达科技股份有限公司
厦门高士达科技股份有限公司(曾用名:厦门高士达科技实业有限公司),成立于1996年,位于福建省厦门市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本2006万人民币,超过了93%的福建省同行
厦门高士达科技股份有限公司
0
厦门唐人科技股份有限公司
厦门唐人科技股份有限公司(曾用名:厦门唐人科技信息技术有限公司),成立于2003年,位于福建省厦门市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本7871.4951万人民币,超过了99%的
厦门唐人科技股份有限公司
0