山东科汇电力自动化股份有限公司主要成员
一共
15个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱亦军 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 56 | 2023-02-23至2026-02-22 | 48.37万 | 15万 | 2023-02-24 |
张存山 | 董事 | 博士 | 男 | 59 | 2023-12-28至2026-02-22 | 0.00 | - | 2023-12-29 |
徐博伦 | 董事 | 博士 | 男 | 36 | 2023-02-23至2026-02-22 | 0.00 | - | 2023-02-24 |
颜廷纯 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 55 | 2019-04-01至2026-02-22 | 51.05万 | 9万 | 2023-02-24 |
王传顺 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 59 | 2021-07-14至2026-02-22 | 5.040万 | - | 2023-02-24 |
张忠权 | 独立董事 | 本科 | 男 | 71 | 2019-04-01至2026-02-22 | 5.040万 | - | 2023-02-24 |
熊立新 | 董事,副总经理 | 博士 | 男 | 48 | 2013-11-20至2026-02-22 | 62.42万 | 15.2万 | 2023-02-24 |
张志勇 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 70 | 2019-04-01至2026-02-22 | 5.040万 | - | 2023-02-24 |
徐丙垠 | 董事 | 博士 | 男 | 63 | 2013-11-20至2026-02-22 | 68.29万 | 935.7万 | 2023-02-24 |
王俊江 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 56 | 2022-02-07至2026-02-22 | 51.31万 | 12.7万 | 2023-02-24 |
彭立果 | 监事 | 硕士 | 男 | 39 | 2018-06-10至2026-02-22 | 0.00 | - | 2023-02-24 |
李京 | 职工监事 | 硕士 | 男 | 57 | 2023-02-23至2026-02-22 | 48.22万 | 10万 | 2023-02-08 |
吕宏亮 | 财务总监 | 硕士 | 男 | 47 | 2022-01-18至2026-02-22 | 28.30万 | 17.3万 | 2023-02-24 |
董春林 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 46 | 2013-11-20至2026-02-22 | 51.75万 | 18万 | 2023-02-24 |
秦晓雷 | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 48 | 2023-02-23至2026-02-22 | 35.06万 | 13.9万 | 2023-02-24 |
评论