深圳开立生物医疗科技股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈志强 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 59 | 2014-12-22至2027-02-01 | 90.00万 | 9573万 | 2024-02-02 |
周凌宏 | 独立董事 | 本科 | 男 | 59 | 2022-11-10至2027-02-01 | 12.00万 | - | 2024-02-02 |
徐舜芝 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 43 | 2021-01-15至2027-02-01 | 12.00万 | - | 2024-02-02 |
华小宁 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2021-01-15至2027-02-01 | 12.00万 | - | 2024-02-02 |
吴坤祥 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 61 | 2014-12-22至2027-02-01 | 90.00万 | 9573万 | 2024-02-02 |
黄奕波 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 58 | 2014-12-22至2027-02-01 | 80.00万 | 1997万 | 2024-02-02 |
周文平 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 54 | 2014-12-22至2027-02-01 | 80.00万 | 1496万 | 2024-02-02 |
陈欣 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 42 | 2021-01-15至2027-02-01 | 111.1万 | - | 2024-02-02 |
周玉禄 | 监事 | 硕士 | 男 | 42 | 2021-01-15至2027-02-01 | 80.04万 | - | 2024-02-02 |
林齐华 | 监事 | 本科 | 男 | 49 | 2014-12-22至2027-02-01 | 61.24万 | - | 2024-02-02 |
罗曰佐 | 财务总监 | 本科 | 男 | 41 | 2021-01-15至2027-02-01 | 103.1万 | 4.6万 | 2024-02-02 |
李浩 | 董事会秘书,副总经理 | 本科 | 男 | 46 | 2014-12-22至2027-02-01 | 60.00万 | 766.3万 | 2024-02-02 |
评论