苏州华育智能科技股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒋旭 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 45 | 2020-06-29至2025-10-30 | - | 1042万 | 2022-10-31 |
刘洪 | 董事 | 硕士 | 男 | 54 | 2016-10-15至2025-10-30 | - | - | 2022-10-31 |
孟宪平 | 董事 | 大专 | 男 | 44 | 2016-10-15至2025-10-30 | 0.00 | - | 2022-10-31 |
吴艳宏 | 董事 | 大专 | 女 | 40 | 2020-07-17至2025-10-30 | - | - | 2022-10-31 |
尚微 | 董事,董事会秘书 | 大专 | 女 | 41 | 2021-01-05至2025-10-30 | - | - | 2022-10-31 |
朱学航 | 董事 | - | - | - | 2022-10-31至2025-10-30 | - | - | 2022-10-31 |
钱震 | 董事 | - | - | - | 2021-01-05至2025-10-30 | - | - | 2022-10-31 |
沈忠伟 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 50 | 2016-10-15至2025-10-30 | - | - | 2022-10-31 |
杨全虎 | 监事 | 本科 | 男 | 46 | 2016-10-15至2025-10-30 | 0.00 | 25.5万 | 2022-10-31 |
黄毅 | 监事 | 中专 | 男 | 45 | 2016-10-15至2025-10-30 | - | - | 2022-10-31 |
蒋颖洲 | 职工监事 | - | - | - | 2022-10-31至2025-10-30 | - | - | 2022-10-31 |
杜坤 | 职工监事 | - | - | - | 2021-08-25至2025-10-30 | - | - | 2022-10-31 |
李四见 | 财务总监 | 大专 | 男 | 41 | 2016-10-15至2025-10-30 | - | - | 2022-10-31 |
评论