福建三木集团股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林昱 | 董事长,董事,总裁 | 硕士 | 男 | 43 | 2022-01-21至2025-06-23 | 107.6万 | - | 2022-06-25 |
蔡钦铭 | 董事,副总裁 | 硕士 | 男 | 50 | 2014-10-28至2025-06-23 | 83.04万 | 5000 | 2022-06-25 |
林廷香 | 副总裁,财务总监 | 大专 | 男 | 52 | 2020-01-14至2025-06-23 | 137.6万 | - | 2024-05-07 |
林怡峰 | 董事 | 本科 | 男 | 45 | 2023-12-25至2025-06-23 | 0.00 | - | 2023-12-26 |
王颖彬 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 49 | 2019-06-28至2025-06-23 | 9.600万 | - | 2022-06-25 |
苏享平 | 董事 | 本科 | 男 | 48 | 2022-10-31至2025-06-23 | 0.00 | - | 2022-11-01 |
郑丽惠 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 51 | 2022-06-24至2025-06-23 | 9.600万 | - | 2022-06-25 |
徐青 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 50 | 2022-06-24至2025-06-23 | 9.600万 | - | 2022-06-25 |
翁齐财 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 51 | 2014-12-25至2025-06-23 | 0.00 | - | 2022-06-25 |
江晓华 | 监事 | 本科 | 男 | 45 | 2016-06-06至2025-06-23 | 56.43万 | - | 2022-06-25 |
田卫红 | 职工监事 | 本科 | 女 | 54 | 2016-06-06至2025-06-23 | 24.25万 | - | 2022-06-25 |
评论