苏州制氧机股份有限公司主要成员
一共
15个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张谊莉 | 董事长,董事 | 大专 | 女 | 55 | 2023-06-02至2026-05-26 | - | - | 2023-06-02 |
陆建伟 | 董事,总经理 | 大专 | 男 | 57 | 2014-06-06至2026-05-26 | - | 212.7万 | 2023-06-02 |
顾伟民 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 70 | 2014-06-06至2026-05-26 | - | 552.9万 | 2023-06-02 |
吕裕坤 | 董事 | 本科 | 男 | 74 | 2014-06-06至2026-05-26 | - | 552.9万 | 2023-05-30 |
张建勋 | 董事 | 大专 | 男 | 69 | 2014-06-06至2026-05-26 | - | 552.9万 | 2023-05-30 |
李克锦 | 董事 | 本科 | 男 | 80 | 2014-06-06至2026-05-26 | - | 552.9万 | 2023-05-30 |
侯予 | 董事 | 博士 | 男 | 51 | 2020-05-23至2026-05-26 | - | - | 2023-05-30 |
肖为东 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 54 | 2014-06-06至2026-05-26 | - | 128.7万 | 2023-06-02 |
徐芝兰 | 监事 | 大专 | 女 | 59 | 2014-06-06至2026-05-26 | - | 129.7万 | 2023-05-30 |
潘荣清 | 职工监事 | 本科 | 男 | 45 | 2023-05-27至2026-05-26 | - | - | 2023-05-11 |
吴旭 | 董事会秘书,副总经理,财务负责人 | 本科 | 男 | 43 | 2014-06-06至2026-05-26 | - | - | 2023-06-02 |
裘陆平 | 副总经理 | 本科 | 男 | 46 | 2014-06-06至2026-05-26 | - | 6.934万 | 2023-06-02 |
钱菊明 | 副总经理 | 初中 | 男 | 55 | 2014-06-06至2026-05-26 | - | 120.3万 | 2023-06-02 |
俞士良 | 副总经理 | 本科 | 男 | 56 | 2023-06-02至2026-05-26 | - | 19.53万 | 2023-06-02 |
支忆澄 | 副总经理 | 本科 | 男 | 59 | 2023-06-02至2026-05-26 | - | 136.4万 | 2023-06-02 |
评论