上海轶德医疗科技股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶巍 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 45 | 2021-07-27至2025-07-11 | - | - | 2022-07-12 |
韩海州 | 董事 | 中专 | 男 | 43 | 2021-11-04至2025-07-11 | - | - | 2022-07-12 |
陈晓娴 | 董事 | 硕士 | 女 | 34 | 2022-07-12至2025-07-11 | - | - | 2022-07-12 |
陶燕芳 | 董事 | 大专 | 女 | 62 | 2019-02-12至2025-07-11 | - | - | 2022-07-12 |
张明龙 | 董事 | 博士 | 男 | 47 | 2019-02-12至2025-07-11 | - | - | 2022-07-12 |
钟凯 | 董事,董事会秘书 | 大专 | 女 | 55 | 2020-08-24至2025-07-11 | - | - | 2022-07-12 |
秦若娴 | 董事,财务负责人 | 本科 | 女 | 32 | 2021-11-04至2025-07-11 | - | - | 2022-07-12 |
范婕 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 41 | 2021-07-27至2025-07-11 | - | - | 2022-07-12 |
胡小园 | 监事 | 本科 | 男 | 39 | 2016-02-18至2025-07-11 | - | - | 2022-07-12 |
姜小牛 | 监事 | 高中 | 男 | 50 | 2019-11-12至2025-07-11 | - | - | 2022-07-12 |
评论
上海辰光医疗科技股份有限公司
上海辰光医疗科技股份有限公司(曾用名:上海辰光医疗科技有限公司),成立于2004年,辰光医疗成员,位于上海市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本8584.7126万人
上海辰光医疗科技股份有限公司
0
德尔格医疗设备(上海)有限公司
区内以医疗器械、安全设备为主的仓储(除危险品)、分拨业务及提供相关产品的维修,售后服务及技术支持;国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理;医疗器械(限经营许可证)、安全设备的批发、佣金代理(拍
德尔格医疗设备(上海)有限公司
0
迈德医疗科技(上海)有限公司
医疗器械的研发,生产II类6825医用高频仪器设备、Ⅲ类6825医用高频仪器设备,电子元器件、电气设备及配件的销售,医疗器械经营,并提供相关技术服务、技术咨询、技术转让,从事货物与技术的进出口业务。【
迈德医疗科技(上海)有限公司
0