西藏天路股份有限公司主要成员
一共
18个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
顿珠朗加 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 46 | 2023-09-01至今 | 13.72万 | - | 2023-09-02 |
赵云德 | 副董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 57 | 2024-03-20至今 | 3.430万 | - | 2024-03-21 |
陈行军 | 董事 | 硕士 | 男 | 51 | 2023-04-19至今 | 0.00 | - | 2023-04-20 |
刘显军 | 董事 | 硕士 | 男 | 51 | 2023-04-19至今 | 0.00 | - | 2023-04-20 |
孙茂竹 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 65 | 2021-03-10至今 | 8.000万 | - | 2021-03-11 |
格桑罗布 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 48 | 2018-04-17至今 | 37.45万 | - | 2021-03-13 |
西虹 | 董事 | 本科 | 女 | 50 | 2022-07-26至今 | 37.45万 | - | 2022-07-27 |
梁青槐 | 独立董事 | - | 男 | 57 | 2022-02-25至今 | 8.000万 | - | 2022-02-26 |
徐扬 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 57 | 2022-02-25至今 | 8.000万 | - | 2022-02-26 |
达瓦扎西 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 47 | 2022-06-01至今 | 43.44万 | - | 2022-06-02 |
蔡顺利 | 监事 | 硕士 | 男 | 44 | 2023-04-19至今 | 0.00 | - | 2023-04-20 |
周李梅 | 职工监事 | 本科 | 女 | 36 | 2020-12-28至今 | 14.17万 | - | 2021-02-23 |
胡炳芳 | 董事会秘书,财务负责人 | 本科 | 女 | 46 | 2021-03-12至今 | 37.45万 | - | 2022-07-28 |
张辉 | 副总经理 | 本科 | 男 | 34 | 2023-02-01至今 | 37.45万 | - | 2023-02-02 |
刘世君 | 副总经理 | 本科 | 男 | 38 | 2024-02-06至今 | 0.00 | - | 2024-02-07 |
巴桑次仁 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 41 | 2024-02-06至今 | 0.00 | - | 2024-02-07 |
次旦多杰 | 副总经理,总工程师 | 硕士 | 男 | 44 | 2021-03-12至今 | 45.25万 | - | 2021-03-13 |
吴成彬 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 45 | 2021-03-12至今 | 37.45万 | - | 2021-03-13 |
评论
西藏天路股份有限公司
西藏天路股份有限公司(曾用名:西藏天路交通股份有限公司),成立于1999年,西藏建工建材集团成员,位于西藏自治区拉萨市,是一家以从事土木工程建筑业为主的企业。企业注册资本91855.7891万人民币,
西藏天路股份有限公司
0
西藏天路
成立于1999年,以建筑建材为主,矿产、再生资源等为辅的大型企业,主要从事国内藏区大型公(铁)路的基础建设,在高原地区施工管理方面具有优势西藏天路股份有限公司成立于1999年3月29日(前身为1959
西藏天路
0
西藏天康旅游股份有限公司
西藏天康旅游股份有限公司(曾用名:西藏天康国际旅行社有限公司),成立于2009年,位于西藏自治区拉萨市,是一家以从事公共设施管理业为主的企业。企业注册资本1100万人民币,超过了80%的西藏自治区同行
西藏天康旅游股份有限公司
0
西藏天路矿业开发有限公司
统一社会信用代码91540000783519991D法定代表人张宝贵注册资本4000万人民币成立日期2006-12-22企业类型其他有限责任公司登记状态存续工商注册号5400001001043营业期限
西藏天路矿业开发有限公司
0
西藏天路置业集团有限公司
统一社会信用代码91540000219669446J法定代表人梅珍注册资本92700.5万人民币成立日期2000-04-03企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)登记状态存续工商注册号5
西藏天路置业集团有限公司
0