苏州金研光电科技股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凌志明 | 董事长,董事 | 大专 | 男 | 61 | 2016-05-12至2025-06-26 | 0.00 | 975.5万 | 2022-06-28 |
黄强 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 54 | 2016-05-12至2025-06-26 | - | 127.1万 | 2022-06-28 |
段元成 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 49 | 2016-05-12至2025-06-26 | - | 105万 | 2022-06-28 |
刘同坤 | 董事 | 本科 | 男 | 46 | 2016-05-12至2025-06-26 | - | 127.1万 | 2022-06-28 |
刘建萍 | 董事 | 大专 | 女 | 52 | 2022-06-27至2025-06-26 | - | 127万 | 2022-06-28 |
薛军辉 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 48 | 2016-05-12至2025-06-26 | - | 127.1万 | 2022-06-28 |
丁昌勇 | 监事 | 本科 | 女 | 46 | 2022-06-27至2025-06-26 | - | - | 2022-06-28 |
汪静 | 职工监事 | 中专 | 女 | 37 | 2016-05-12至2025-06-26 | - | - | 2022-06-28 |
王庆超 | 董事会秘书,财务负责人 | 本科 | 男 | 43 | 2016-05-12至2025-06-26 | - | - | 2022-06-28 |
评论
苏州清越光电科技股份有限公司
苏州清越光电科技股份有限公司(曾用名:昆山维信诺科技有限公司),成立于2010年,昆山合志共创成员,位于江苏省苏州市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本45000万人
苏州清越光电科技股份有限公司
0
苏州恒久光电科技股份有限公司
苏州恒久光电科技股份有限公司(曾用名:苏州恒久光电科技有限公司),成立于2002年,ST恒久成员,位于江苏省苏州市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本26880万人民
苏州恒久光电科技股份有限公司
0
苏州京浜光电科技股份有限公司
苏州京浜光电科技股份有限公司(曾用名:京浜光学制品(常熟)有限公司),成立于1994年,京浜光电成员,位于江苏省苏州市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本8797.8
苏州京浜光电科技股份有限公司
0
苏州汉瑞森光电科技股份有限公司
研发、生产、销售:光电产品;销售:电子元器件、灯饰、灯具、照明产品、电器产品及配件;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制或禁止的商品或技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
苏州汉瑞森光电科技股份有限公司
0
河南卓金光电科技股份有限公司
智能光电技术、磁控溅射技术研发及推广;电子产品终端设备、磁控溅射设备的研发、生产及销售;触摸屏、导电膜及镀膜玻璃、薄膜太阳能电池板、玻璃及玻璃制品的加工、销售;熔喷法非织造布、无纺布的制造及销售;经营
河南卓金光电科技股份有限公司
0
苏州安捷讯光电科技股份有限公司
苏州安捷讯光电科技股份有限公司(曾用名:苏州安捷讯光电科技有限公司),成立于2009年,位于江苏省苏州市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本3000万人民币,超过了9
苏州安捷讯光电科技股份有限公司
0