济南新吉纳远程测控股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢祥明 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 64 | 2013-06-26至2025-05-12 | - | 708.9万 | 2022-05-17 |
余民 | 董事,总经理 | 大专 | 男 | 55 | 2013-06-26至2025-05-12 | - | 708.6万 | 2022-05-17 |
吕晓宁 | 董事,董事会秘书,财务负责人 | 本科 | 女 | 50 | 2013-06-26至2025-05-12 | - | 63.61万 | 2022-05-17 |
刘明祥 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 47 | 2013-06-26至2025-05-12 | - | 63.31万 | 2022-05-17 |
李燕 | 董事,副总经理 | 本科 | 女 | 41 | 2022-05-13至2025-05-12 | - | - | 2022-05-17 |
刘春玲 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 57 | 2016-05-30至2025-05-12 | 0.00 | 57.9万 | 2022-05-17 |
李昌 | 监事 | 大专 | 男 | 45 | 2022-05-13至2025-05-12 | - | 57.31万 | 2022-05-17 |
刘杰 | 职工监事 | 大专 | 男 | 41 | 2013-06-26至2025-05-12 | - | 10.5万 | 2022-05-17 |
评论