武汉科思特仪器股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宋问俗 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 女 | 55 | 2018-10-19至2024-12-28 | - | 948万 | 2021-12-29 |
董泽华 | 董事 | 博士 | 男 | 56 | 2021-12-29至2024-12-28 | - | 798.3万 | 2021-12-29 |
王陈 | 董事 | 本科 | 男 | 35 | 2021-12-29至2024-12-28 | - | - | 2021-12-29 |
张乐福 | 董事 | 博士 | 男 | 57 | 2015-12-29至2024-12-28 | 0.00 | 100万 | 2021-12-29 |
胡甲 | 董事 | 本科 | 男 | 36 | 2018-07-17至2024-12-28 | - | 20万 | 2021-12-29 |
梅正刚 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 38 | 2018-03-15至2024-12-28 | - | 16万 | 2021-12-29 |
周娟 | 监事 | 硕士 | 女 | 35 | 2018-07-17至2024-12-28 | - | - | 2021-12-29 |
杨慧霞 | 职工监事 | 高中 | 女 | 41 | 2018-12-13至2024-12-28 | - | 4万 | 2021-12-29 |
潘翔 | 董事会秘书,财务负责人 | 本科 | 男 | 51 | 2022-12-14至2024-12-28 | - | - | 2022-12-15 |
评论