广东朝阳电子科技股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭丽勤 | 董事长,董事,总经理 | - | 女 | 47 | 2024-03-08至2025-01-16 | 0.00 | 550.1万 | 2024-03-09 |
陈立新 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 58 | 2022-01-17至2025-01-16 | 8.000万 | - | 2022-01-18 |
曾旻辉 | 独立董事 | 博士 | 男 | 51 | 2022-01-17至2025-01-16 | 8.000万 | - | 2022-01-18 |
赵晓明 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 60 | 2022-01-17至2025-01-16 | 8.000万 | - | 2022-01-18 |
郭荣祥 | 董事 | - | 男 | 47 | 2018-12-02至2025-01-16 | 22.80万 | - | 2022-01-18 |
徐林浙 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 41 | 2022-01-17至2025-01-16 | 47.07万 | - | 2022-11-29 |
陈是建 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 40 | 2023-09-18至2025-01-16 | 16.41万 | - | 2023-09-19 |
罗琼 | 监事 | 本科 | 女 | 37 | 2023-09-18至2025-01-16 | 15.40万 | - | 2023-09-19 |
肖坤 | 职工监事 | 大专 | 男 | 41 | 2018-12-02至2025-01-16 | 23.40万 | - | 2022-01-18 |
龚峰 | 财务总监 | 本科 | 男 | 44 | 2022-11-25至2025-01-16 | 58.09万 | - | 2022-11-29 |
于启胜 | 副总经理 | 本科 | 男 | 55 | 2022-01-17至2025-01-16 | 79.05万 | - | 2022-01-19 |
袁宏 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 36 | 2021-01-19至2025-01-16 | 54.74万 | - | 2022-01-19 |
评论