成都银河磁体股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戴炎 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 59 | 2010-06-01至2025-05-30 | 135.4万 | 9862万 | 2022-06-01 |
唐步云 | 副董事长,董事 | 本科 | 男 | 71 | 2010-06-01至2025-05-30 | 48.30万 | - | 2022-06-01 |
吴志坚 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 60 | 2010-06-01至2025-05-30 | 144.2万 | 1052万 | 2022-06-01 |
朱魁文 | 董事,董事会秘书,财务总监 | 硕士 | 男 | 58 | 2012-03-26至2025-05-30 | 101.2万 | - | 2022-06-01 |
何金洲 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 59 | 2010-06-01至2025-05-30 | 106.9万 | 191.1万 | 2022-06-01 |
张燕 | 董事 | 本科 | 女 | 70 | 2010-06-01至2025-05-30 | 26.83万 | 1206万 | 2022-06-01 |
傅江 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 60 | 2019-05-31至2025-05-30 | 9.880万 | - | 2022-06-01 |
王仁平 | 独立董事 | 博士 | 男 | 54 | 2019-05-31至2025-05-30 | 9.880万 | - | 2022-06-01 |
罗珉 | 独立董事 | 本科 | 男 | 70 | 2022-05-31至2025-05-30 | 9.880万 | - | 2022-06-01 |
代华进 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 53 | 2021-07-22至2025-05-30 | 62.01万 | - | 2022-06-01 |
毛荣华 | 监事 | 本科 | 男 | 50 | 2021-07-22至2025-05-30 | 41.91万 | - | 2022-06-01 |
唐建英 | 监事 | 大专 | 女 | 53 | 2010-06-01至2025-05-30 | 8.760万 | - | 2022-06-01 |
郭辉勇 | 副总经理 | - | 男 | 56 | 2021-08-24至2025-05-30 | 98.76万 | - | 2022-06-01 |
评论
银河磁体
1993年7月,成都银河磁体股份有限公司成立,2010年10月在深圳证券交易所创业板上市。2012年8月,投资设立控股子公司“乐山银河园通磁粉有限公司”。2017年3月,投资设立全资子公司“成都银磁材
银河磁体
0
成都银河幼儿园
新都区银河幼儿园位于新都区电子路八分厂内,是一所经新都区教育局批准成立的中高档幼儿园。本园有教职员工共28人,其中学前教育大专12人,幼儿师范10人,高中6人。所有教职工都经过专业训练并持有所在岗位的
成都银河幼儿园
0
银河铝业股份有限公司
铝合金预拉伸板、铝合金板材、棒材、合金锭、铝锭、镁锭、金属制品、日用品百货、建材、文具用品、体育器材、健身器材销售;太阳能设备制造;再生资源回收、加工(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批
银河铝业股份有限公司
0
湖北银河纺织股份有限公司
一般项目:纺纱加工,棉花加工,面料纺织加工,针纺织品及原料销售,棉花收购,服装制造,纺织专用设备销售,五金产品零售,货物进出口,互联网销售(除销售需要许可的商品),体育赛事策划,体育用品及器材零售,体
湖北银河纺织股份有限公司
0