恒展远东(北京)国际供应链管理股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乔军 | 董事长,董事 | 大专 | 男 | 54 | 2022-05-24至2025-05-23 | - | - | 2022-10-25 |
王德伟 | 董事 | 本科 | 男 | 31 | 2022-05-24至2025-05-23 | - | - | 2022-05-25 |
王爱民 | 董事,总经理 | 大专 | 男 | 49 | 2022-05-24至2025-05-23 | - | - | 2024-04-08 |
李温沙 | 董事,财务负责人 | 大专 | 女 | 31 | 2022-11-30至2025-05-23 | - | - | 2022-11-30 |
白冰雪 | 董事 | 本科 | 女 | 30 | 2024-03-27至2025-05-23 | - | - | 2024-03-27 |
王楠 | 监事会主席 | - | 男 | 42 | 2023-08-15至2025-05-23 | - | - | 2023-08-17 |
付安茹 | 监事 | - | 女 | 33 | 2023-09-22至2025-05-23 | - | - | 2023-09-25 |
杨璐瑶 | 职工监事 | 本科 | 女 | 25 | 2022-11-11至2025-05-23 | - | - | 2022-11-15 |
评论