上海美力新建设股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈飞龙 | 董事长,董事,总经理 | 大专 | 男 | 64 | 2017-01-11至2027-01-23 | - | 838.8万 | 2024-01-26 |
陈飞鸿 | 董事,副总经理 | 高中 | 男 | 66 | 2017-01-11至2027-01-23 | - | - | 2024-01-26 |
陈飞跃 | 董事,财务总监 | 高中 | 男 | 66 | 2017-01-11至2027-01-23 | - | - | 2024-01-26 |
陈宗杰 | 董事,董事会秘书 | - | 男 | 38 | 2020-11-05至2027-01-23 | - | - | 2024-01-26 |
吴培珍 | 董事 | - | 女 | 61 | 2020-11-05至2027-01-23 | - | - | 2024-01-26 |
任小洁 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 43 | 2020-11-05至2027-01-23 | - | - | 2024-01-26 |
王立新 | 监事 | 高中 | 男 | 55 | 2017-01-11至2027-01-23 | - | - | 2024-01-26 |
何玲 | 职工监事 | 高中 | 女 | 46 | 2021-05-07至2027-01-23 | - | - | 2024-01-05 |
评论