陕西省地方电力水电股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张雄堂 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 50 | 2022-02-23 至 2025-01-21 | - | - | 2022-02-24 |
耿永明 | 董事,总经理 | 博士 | 男 | 43 | 2022-01-22 至 2025-01-21 | - | - | 2022-02-24 |
戴文喜 | 董事 | 硕士 | 男 | 48 | 2022-01-22 至 2025-01-21 | - | - | 2022-01-24 |
张惟 | 董事 | 本科 | 女 | 54 | 2018-08-22 至 2025-01-21 | 0.00 | - | 2022-01-24 |
高楠 | 董事 | 硕士 | 男 | 57 | 2018-08-22 至 2025-01-21 | 0.00 | - | 2022-01-24 |
王娇 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 42 | 2018-08-22 至 2025-01-21 | 0.00 | - | 2022-02-10 |
李屹 | 监事 | 本科 | 男 | 51 | 2018-08-22 至 2025-01-21 | 0.00 | - | 2022-01-24 |
李家义 | 职工监事 | 硕士 | 男 | 48 | 2022-01-22 至 2025-01-21 | - | - | 2022-01-24 |
李文辉 | 财务负责人 | - | - | - | 2021-03-25 至 2025-01-21 | - | - | 2022-02-24 |
马驰 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 45 | 2022-02-23 至 2025-01-21 | - | - | 2022-02-24 |
李晓明 | 董事会秘书 | 大专 | 男 | 52 | 2022-02-23 至 2025-01-21 | - | - | 2022-02-24 |
评论
陕西省水电开发集团股份有限公司
发展历程
1999年05月12日,陕西省水电开发集团股份有限公司成立。
2024年1月26日,陕西省水电开发集团股份有限公司上交所主板IPO审核状态变更为“已问询”。2024年8月27日,上交所官网显示,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)负责的多宗IPO中止,包括陕西省水电开发集团股份有限
陕西省水电开发集团股份有限公司
0
陕西省天然气股份有限公司
陕西省天然气股份有限公司(曾用名:陕西靖西天然气输气有限责任公司),成立于1995年,陕西延长石油集团成员,位于陕西省西安市,是一家以从事燃气生产和供应业为主的企业。企业注册资本111207.5445
陕西省天然气股份有限公司
0
华能澜沧江水电股份有限公司
华能澜沧江水电股份有限公司(曾用名:华能澜沧江水电有限公司),成立于2001年,中国华能集团成员,位于云南省昆明市,是一家以从事电力、热力生产和供应业为主的企业。企业注册资本1800000万人民币,超
华能澜沧江水电股份有限公司
0
重庆东河水电股份有限公司
重庆东河水电股份有限公司(曾用名:开县东里河水电有限公司),成立于2006年,位于重庆市,是一家以从事电力、热力生产和供应业为主的企业。企业注册资本9350万人民币,超过了93%的重庆市同行,实缴资本
重庆东河水电股份有限公司
0
安和(雷波)水电股份有限公司
安和(雷波)水电股份有限公司(曾用名:雷波县泰业嘉成水电开发有限公司),成立于2007年,水发集团成员,位于四川省凉山彝族自治州,是一家以从事电力、热力生产和供应业为主的企业。企业注册资本50000万
安和(雷波)水电股份有限公司
0