上海唐年实业股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张洪斌 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 53 | 2015-08-02至2024-08-08 | - | 750.1万 | 2021-12-01 |
王锐 | 董事 | 硕士 | 男 | 43 | 2020-05-15至2024-08-08 | - | - | 2021-08-11 |
戴霁亮 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 博士 | 男 | 45 | 2020-03-23至2024-08-08 | - | - | 2021-08-11 |
张武斌 | 董事,副总经理 | 中专 | 男 | 51 | 2015-08-02至2024-08-08 | - | 50万 | 2021-08-11 |
陈国耀 | 董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2018-08-08至2024-08-08 | 0.00 | - | 2021-08-11 |
薛少奎 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 72 | 2015-08-02至2024-08-08 | 0.00 | - | 2021-08-11 |
计静瑜 | 监事 | 本科 | 女 | 41 | 2015-08-02至2024-08-08 | - | - | 2021-08-11 |
陆小冬 | 职工监事 | 高中 | 男 | 45 | 2017-05-22至2024-08-08 | - | - | 2021-08-11 |
江艳 | 副总经理 | 大专 | 女 | 51 | 2015-08-02至2024-08-08 | - | 149.9万 | 2021-08-11 |
评论