中源协和细胞基因工程股份有限公司主要成员
一共
17个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龚虹嘉 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 59 | 2022-03-26至2026-05-15 | 0.00 | 1198万 | 2023-05-17 |
王勇 | 副董事长,董事 | 硕士 | 男 | 57 | 2024-01-15至2026-05-15 | 193.1万 | 18万 | 2024-01-16 |
王洪琦 | 副董事长,董事,总经理 | 博士 | 男 | 60 | 2023-05-16至2026-05-15 | 41.93万 | - | 2024-01-16 |
李旭 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 39 | 2018-12-03至2026-05-15 | 106.5万 | - | 2024-04-26 |
李海滨 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 53 | 2017-07-31至2026-05-15 | 106.1万 | 2.4万 | 2024-04-26 |
吴珊 | 董事 | 硕士 | 女 | 43 | 2018-12-03至2026-05-15 | 0.00 | - | 2023-05-17 |
裴端卿 | 独立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2020-05-19至2026-05-15 | 10.00万 | - | 2023-05-17 |
侯欣一 | 独立董事 | 博士 | 男 | 64 | 2020-05-19至2026-05-15 | 10.00万 | - | 2023-05-17 |
罗明生 | 独立董事 | 本科 | 男 | 58 | 2023-05-16至2026-05-15 | 6.290万 | - | 2023-05-17 |
王岩 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 53 | 2023-05-16至2026-05-15 | 0.00 | - | 2023-05-17 |
李心童 | 监事 | - | - | - | 2023-05-16至2026-05-15 | 0.00 | - | 2023-05-17 |
李天一 | 职工监事 | - | - | - | 2023-05-16至2026-05-15 | 19.19万 | - | 2023-04-26 |
陈轶青 | 副总经理,财务总监 | 硕士 | 男 | 40 | 2024-04-24至2026-05-15 | - | - | 2024-04-26 |
杨新喆 | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 51 | 2018-11-16至2026-05-15 | 101.5万 | - | 2024-04-26 |
周家丽 | 副总经理 | 硕士 | 女 | 39 | 2018-12-07至今 | 97.73万 | - | 2023-05-17 |
张宇 | 副总经理 | 博士 | 男 | 40 | 2020-05-19至2026-05-15 | 242.0万 | - | 2024-04-26 |
师鸿翔 | 副总经理 | 本科 | 男 | 42 | 2016-02-01至2026-05-15 | 106.1万 | - | 2024-04-26 |
评论
中源协和
成立于1995年,以发展“精准医疗”为核心愿景的生命科技创新型企业,国内重要的细胞技术产品研发及转化基地,主要从事细胞检测制备及存储、体外诊断原料、体外诊断试剂、基因检测服务等业务中源协和细胞基因工程
中源协和
0
湖南惠益森细胞基因工程有限公司
生命科学技术开发,干细胞基因工程技术研究,干细胞与免疫细胞存储服务,生物技术的研发、服务、转让与咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
湖南惠益森细胞基因工程有限公司
0
中建协和
从华夏的文韵而来,取名“协和”。中建协和建设有限公司始创于1963年,半世纪的发展,如今的公司拥有:建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、公路工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包二
中建协和
0
中源家居股份有限公司
中源家居股份有限公司(曾用名:安吉中源工艺品有限公司),成立于2001年,圣氏生物成员,位于浙江省湖州市,是一家以从事家具制造业为主的企业。企业注册资本9600万人民币,超过了99%的浙江省同行,实缴
中源家居股份有限公司
0