北京恒合信业技术股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-16
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李玉健 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 59 | 2014-10-15至2026-11-14 | 71.93万 | 1085万 | 2023-11-16 |
王琳 | 董事,副总经理 | 本科 | 女 | 59 | 2014-10-15至2026-11-14 | 56.96万 | 1715万 | 2023-11-16 |
孙大千 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 41 | 2014-10-15至2026-11-14 | 67.87万 | 36万 | 2023-11-16 |
尹延成 | 董事 | 本科 | 男 | 53 | 2022-03-17至2026-11-14 | 28.39万 | - | 2023-11-16 |
宗承勇 | 独立董事 | 本科 | 男 | 51 | 2022-06-10至2026-11-14 | 5.000万 | - | 2023-11-16 |
贾克斌 | 独立董事 | 博士 | 男 | 62 | 2023-11-15至2026-11-14 | 8000 | - | 2023-11-16 |
曲凯 | 独立董事 | 本科 | 男 | 54 | 2020-12-02至2026-11-14 | 5.000万 | - | 2023-11-16 |
陈丽雅 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 45 | 2015-01-07至2026-11-14 | 32.77万 | 66.5万 | 2023-11-16 |
孙帅 | 监事 | 本科 | 男 | 35 | 2015-01-07至2026-11-14 | 23.67万 | 2.2万 | 2023-11-16 |
邹建国 | 监事 | 本科 | 男 | 35 | 2020-09-18至2026-11-14 | 30.17万 | - | 2023-11-16 |
李永振 | 财务负责人 | 本科 | 男 | 47 | 2022-05-24至2026-11-14 | 51.03万 | - | 2023-11-16 |
许静宁 | 董事会秘书 | 硕士 | 女 | 45 | 2022-04-14至2026-11-14 | 51.03万 | - | 2023-11-16 |
评论
北京恒合信业技术股份有限公司海淀分公司
统一社会信用代码911101087635377118法定代表人李玉健成立日期2004-05-26企业类型股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)人员规模20-99人登记状态存续工商注册号1101
北京恒合信业技术股份有限公司海淀分公司
0
北京君合信业投资有限公司
统一社会信用代码91110108722604252A法定代表人单铁生注册资本1000万人民币成立日期2000-04-05企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)登记状态存续工商注册号110108001
北京君合信业投资有限公司
0
恒合信管业
全国给水排水行业知名品牌,专注于不锈钢水管领域的专业顾问及产品供应商,主要从事不锈钢水管/卡压式管件/沟槽管件/承插焊管件/排水管件等产品的研发、生产及销售,致力于提供不锈钢水管相关资讯服务和完善的解
恒合信管业
0
合信技术COTRUST
成立于2003年,国内知名的PLC控制器品牌,专注于工业自动化产品研发、生产、销售和技术服务的大型企业,主要产品包括PLC控制器/伺服驱动系统/人机界面HMI/专用控制系统/自动化软件等深圳市合信自动
合信技术COTRUST
0