蓬莱海洋(山东)股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彭义强 | 董事长,董事 | - | 男 | 50 | 2020-06-02至2024-08-02 | 0.00 | - | 2021-08-03 |
彭德洲 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 64 | 2015-07-13至2024-08-02 | 0.00 | 2489万 | 2021-08-03 |
刘景立 | 董事 | 本科 | 男 | 50 | 2020-01-06至2024-08-02 | - | - | 2021-08-03 |
孙元波 | 董事 | 本科 | 男 | 50 | 2020-06-23至2024-08-02 | 0.00 | - | 2021-08-03 |
李慧娜 | 董事 | 硕士 | 女 | 39 | 2020-06-23至2024-08-02 | - | - | 2021-08-03 |
朱明瑞 | 监事会主席 | - | 男 | 55 | 2018-08-01至2024-08-02 | 0.00 | - | 2021-08-03 |
王大峰 | 监事 | 本科 | 男 | 39 | 2020-06-23至2024-08-02 | - | - | 2020-06-23 |
包丽君 | 职工监事 | 大专 | 女 | 38 | 2021-07-16至2024-08-02 | - | - | 2021-07-19 |
于安民 | 财务负责人 | 本科 | 男 | 45 | 2020-06-02至2024-08-02 | - | - | 2021-08-03 |
潘庆峰 | 董事会秘书 | 大专 | 男 | 43 | 2020-06-02至2024-08-02 | - | - | 2021-08-03 |
评论