云南景谷白龙茶业股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张正勇 | 董事长,董事 | 大专 | 男 | 62 | 2016-09-30至2025-09-04 | - | 441.4万 | 2019-09-06 |
刘学云 | 董事,总经理,董事会秘书,财务负责人 | 本科 | 男 | 50 | 2016-09-30至2025-09-04 | - | 169万 | 2021-01-15 |
李宏坤 | 董事,副总经理 | 中专 | 男 | 52 | 2016-09-30至2025-09-04 | - | 40.4万 | 2019-09-06 |
张益逍 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 37 | 2016-09-30至2025-09-04 | - | 5万 | 2021-01-15 |
潘震 | 董事 | 高中 | 男 | 54 | 2016-09-30至2025-09-04 | 0.00 | 50万 | 2019-09-06 |
李强 | 董事 | 大专 | 男 | 45 | 2019-09-06至2025-09-04 | 0.00 | - | 2019-09-06 |
李加坤 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 54 | 2019-09-06至2025-09-04 | 0.00 | - | 2019-09-06 |
徐昌林 | 监事 | 高中 | 男 | 38 | 2019-09-06至2025-09-04 | - | - | 2019-09-06 |
方杨进 | 职工监事 | 初中 | 女 | 36 | 2016-09-30至2025-09-04 | - | - | 2019-08-19 |
评论