金健米业股份有限公司主要成员
一共
17个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏臻 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 41 | 2022-11-03至2025-10-30 | 37.89万 | - | 2022-11-04 |
杨乾诚 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 53 | 2022-10-31至2025-10-30 | 22.28万 | - | 2022-11-04 |
胡君 | 独立董事 | 博士 | 男 | 54 | 2020-09-08至2025-10-30 | 7.000万 | - | 2022-11-01 |
周志方 | 独立董事 | 博士 | 男 | 42 | 2020-09-08至2025-10-30 | 7.000万 | - | 2022-11-01 |
凌志雄 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2019-05-07至2025-10-30 | 7.000万 | - | 2022-11-01 |
李子清 | 董事 | 本科 | 男 | 57 | 2022-10-31至2025-10-30 | 29.29万 | - | 2022-11-01 |
李欣 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 39 | 2022-11-03至2025-10-30 | 22.28万 | - | 2022-11-04 |
刘学清 | 监事 | 本科 | 男 | 58 | 2022-10-31至2025-10-30 | 21.83万 | - | 2022-11-01 |
丁丹懿 | 职工监事 | 本科 | 女 | 44 | 2022-11-02至2025-10-30 | 15.71万 | - | 2022-11-03 |
李军 | 财务总监 | 本科 | 男 | 49 | 2022-11-03至2025-10-30 | 19.37万 | - | 2022-11-04 |
郝建国 | 总经理 | 本科 | 男 | 56 | 2024-02-28至2025-10-30 | - | - | 2024-02-29 |
黄亚 | 副总经理 | 本科 | 男 | 53 | 2022-11-03至2025-10-30 | 21.61万 | - | 2022-11-04 |
李启盛 | 副总经理 | 本科 | 男 | 60 | 2013-03-22至2025-10-30 | 31.94万 | - | 2022-11-04 |
陈绍红 | 副总经理 | 本科 | 男 | 52 | 2022-11-03至2025-10-30 | 31.62万 | - | 2022-11-04 |
张思华 | 总经理助理 | 本科 | 男 | 59 | 2022-11-03至2025-10-30 | 24.25万 | - | 2022-11-04 |
马先明 | 总经理助理 | 本科 | 男 | 55 | 2022-11-03至2025-10-30 | 27.37万 | - | 2022-11-04 |
胡靖 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 39 | 2022-11-03至2025-10-30 | 21.83万 | - | 2022-11-04 |
评论
湖南金健米业营销有限公司
统一社会信用代码914307006895482867法定代表人姚正友注册资本6000万人民币成立日期2009-06-25企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)人员规模1000-9999人
湖南金健米业营销有限公司
0
湖南金健乳业股份有限公司
乳制品、饮料加工、销售;牧草种植、奶牛养殖、初奶收购;预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售(限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
湖南金健乳业股份有限公司
0
深圳市金业长健新材料股份有限公司
统一社会信用代码9144030073883372XT法定代表人王少志注册资本3000万人民币成立日期2002-06-11企业类型股份有限公司(非上市)登记状态吊销,未注销工商注册号4403011037
深圳市金业长健新材料股份有限公司
0
金湘米业
湖南攸县金湘米业有限责任公司成立于2004年,位于攸县新市镇106国道旁,省级农业产业化联合体、株洲市委、市政府“绿色食品产业链”重点企业、全省疫期重点保障企业之一、科技型中小企业。公司占地面积58亩
金湘米业
0