辽宁金孚抑尘科技股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李文玉 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 70 | 2022-06-15至2025-06-14 | - | 349万 | 2022-06-17 |
陈佩英 | 董事 | 本科 | 女 | 71 | 2016-02-17至2025-06-14 | 0.00 | 349.9万 | 2022-06-17 |
王春明 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 42 | 2016-02-17至2025-06-14 | - | 20万 | 2022-06-17 |
包瑞雪 | 董事,董事会秘书,财务总监 | 本科 | 女 | 34 | 2016-02-17至2025-06-14 | - | 300万 | 2022-06-17 |
王玉峰 | 董事 | 本科 | 男 | 66 | 2016-02-17至2025-06-14 | 0.00 | 10万 | 2022-06-17 |
王洪梅 | 监事会主席 | 中专 | 女 | 51 | 2022-12-01至2025-06-14 | - | - | 2022-12-01 |
崔岩 | 监事 | 本科 | 女 | 37 | 2016-02-17至2025-06-14 | - | 5万 | 2022-06-17 |
李祖胜 | 监事 | 本科 | 男 | 40 | 2022-11-30至2025-06-14 | - | 11万 | 2022-12-01 |
评论