浙江天瀚文化发展股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丁卫 | 董事长,董事 | 大专 | 男 | 56 | 2016-05-06至2025-06-12 | 0.00 | 530万 | 2022-06-13 |
张毅 | 董事,总经理 | 大专 | 男 | 56 | 2016-05-06至2025-06-12 | - | 120万 | 2022-06-13 |
赵质奋 | 董事 | 本科 | 女 | 52 | 2016-05-06至2025-06-12 | - | - | 2022-06-13 |
吴玮 | 董事 | 本科 | 男 | 53 | 2016-05-06至2025-06-12 | 0.00 | - | 2022-06-13 |
刘加宏 | 董事 | 本科 | 女 | 39 | 2022-03-28至2025-06-12 | - | - | 2022-06-13 |
黄国华 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 38 | 2017-02-10至2025-06-12 | - | - | 2022-06-13 |
倪晓 | 监事 | 本科 | 男 | 45 | 2016-05-06至2025-06-12 | 0.00 | - | 2022-06-13 |
杨琼 | 职工监事 | - | 女 | 36 | 2017-01-20至2025-06-12 | - | - | 2022-05-27 |
巢琪 | 财务负责人 | 本科 | 女 | 41 | 2022-06-13至2025-06-12 | - | - | 2022-06-13 |
评论
浙江天瀚文化发展股份有限公司
浙江天瀚文化发展股份有限公司,成立于2013年,位于浙江省杭州市,是一家以从事文化艺术业为主的企业。企业注册资本1200万人民币,超过了97%的浙江省同行,实缴资本1200万人民币。
浙江天瀚文化发展股份有限公司
0
浙江天硕文化发展有限公司
统一社会信用代码91330803MA28F2YU7B法定代表人刘兴财注册资本1200万人民币成立日期2016-03-14企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)登记状态存续工商注册号3308
浙江天硕文化发展有限公司
0
浙江天洁磁性材料股份有限公司
统一社会信用代码91330600666180415G法定代表人边建光注册资本10000万人民币成立日期2007-08-31企业类型其他股份有限公司(非上市)人员规模20-99人登记状态存续工商注册号3
浙江天洁磁性材料股份有限公司
0
浙江天铁实业股份有限公司
浙江天铁实业股份有限公司(曾用名:浙江天铁实业有限公司),成立于2003年,天铁股份成员,位于浙江省台州市,是一家以从事橡胶和塑料制品业为主的企业。企业注册资本109141.9717万人民币,超过了9
浙江天铁实业股份有限公司
0
浙江天伟生物科技股份有限公司
浙江天伟生物科技股份有限公司(曾用名:浙江天伟生化工程有限公司),成立于2002年,位于浙江省绍兴市,是一家以从事研究和试验发展为主的企业。企业注册资本1961.0001万人民币,超过了91%的浙江省
浙江天伟生物科技股份有限公司
0
浙江天杰实业股份有限公司
浙江天杰实业股份有限公司,成立于1999年,位于浙江省杭州市,是一家以从事电气机械和器材制造业为主的企业。企业注册资本6587.2万人民币,超过了97%的浙江省同行,实缴资本5059.7419万人民币
浙江天杰实业股份有限公司
0
浙江天宏锂电股份有限公司
浙江天宏锂电股份有限公司(曾用名:长兴天宏锂电科技有限公司),成立于2015年,位于浙江省湖州市,是一家以从事电气机械和器材制造业为主的企业。企业注册资本10265.0665万人民币,实缴资本1337
浙江天宏锂电股份有限公司
0