数据堂(北京)科技股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-16
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
齐红威 | 董事长,董事,总经理 | 博士 | 男 | 49 | 2014-06-09至2026-08-13 | - | 3534万 | 2023-08-15 |
何一君 | 董事 | - | 男 | 36 | 2023-08-14至2026-08-13 | - | - | 2023-08-15 |
何鸿凌 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 46 | 2020-04-30至2026-08-13 | - | - | 2023-08-15 |
肖永红 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 48 | 2014-06-09至2026-08-13 | - | 544.5万 | 2023-08-15 |
丰强泽 | 董事 | 博士 | 男 | 44 | 2014-06-09至2026-08-13 | - | 466.5万 | 2023-08-15 |
窦勇 | 董事 | 硕士 | 男 | 42 | 2015-05-22至2026-08-13 | 0.00 | - | 2023-08-15 |
龚印华 | 董事 | 硕士 | 男 | 40 | 2019-01-08至2026-08-13 | - | - | 2023-08-15 |
栗全锋 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 47 | 2020-06-19至2026-08-13 | - | - | 2023-08-15 |
李辰 | 监事 | - | 女 | 36 | 2023-08-14至2026-08-13 | - | - | 2023-08-15 |
王大亮 | 职工监事 | 博士 | 男 | 48 | 2017-06-19至2026-08-13 | - | - | 2023-07-28 |
刘洁 | 董事会秘书,财务负责人 | 本科 | 女 | 38 | 2023-05-25至2026-08-13 | - | - | 2023-08-15 |
评论
北京数据家科技股份有限公司
北京数据家科技股份有限公司(曾用名:北京数据家科技有限公司),成立于2006年,数据家成员,位于北京市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本1614.9178万人民币,超过了92%
北京数据家科技股份有限公司
0
北京艾漫数据科技股份有限公司
北京艾漫数据科技股份有限公司(曾用名:北京艾漫智汇科技有限公司),成立于2012年,位于北京市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本2758.4073万人民币,超过了94%的北京市
北京艾漫数据科技股份有限公司
0