北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安庭 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 56 | 2017-01-25至2026-01-30 | - | - | 2023-02-10 |
真子祐一 | 副董事长,董事 | 本科 | 男 | 47 | 2023-02-09至2026-01-30 | - | - | 2023-02-10 |
周迎 | 董事 | 大专 | 女 | 55 | 2017-01-25至2026-01-30 | 0.00 | - | 2023-01-31 |
陈红卫 | 董事 | 硕士 | 男 | 56 | 2017-01-25至2026-01-30 | 0.00 | - | 2023-01-31 |
周牧之 | 董事 | 博士 | 男 | 61 | 2017-01-25至2026-01-30 | 0.00 | - | 2023-01-31 |
翟雪敏 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 60 | 2017-01-25至2026-01-30 | 0.00 | - | 2023-02-10 |
小林辉亮 | 监事 | 硕士 | 男 | 42 | 2020-02-10至2026-01-30 | - | - | 2023-01-31 |
李姗 | 职工监事 | 本科 | 女 | 40 | 2023-06-08至2026-01-30 | - | - | 2023-06-08 |
曹彩霞 | 财务总监 | 本科 | 女 | 53 | 2018-10-09至2026-01-30 | - | - | 2023-02-10 |
李丹 | 总经理 | 本科 | 女 | 41 | 2019-08-27至2026-01-30 | - | - | 2023-02-10 |
苗洁 | 副总经理 | 大专 | 女 | 42 | 2023-06-19至2026-01-30 | - | - | 2023-06-19 |
兰兰 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 42 | 2021-08-27至2026-01-30 | - | - | 2023-02-10 |
评论
北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司
北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司(曾用名:北京希肯琵雅国际文化发展有限公司),成立于2000年,北京希肯国际文化成员,位于北京市,是一家以从事文化艺术业为主的企业。企业注册资本1500万人民币,超
北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司
0
北京龙成国际文化发展股份有限公司
组织文化艺术交流活动(不含演出);电脑动画设计;产品设计;企业策划;承办展览展示活动;翻译服务;摄影摄像服务;技术服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口;销售字画、针纺织品、日用品、工艺品、办公用品
北京龙成国际文化发展股份有限公司
0
北京实力电传文化发展股份有限公司
北京实力电传文化发展股份有限公司(曾用名:北京实力电传文化发展有限公司),成立于2002年,位于北京市,是一家以从事文化艺术业为主的企业。企业注册资本6762.5198万人民币,超过了99%的北京市同
北京实力电传文化发展股份有限公司
0
北京爱乐祺文化发展股份有限公司
北京爱乐祺文化发展股份有限公司(曾用名:北京爱乐祺文化发展有限公司),成立于2011年,位于北京市,是一家以从事文化艺术业为主的企业。企业注册资本2626.67万人民币,超过了97%的北京市同行,实缴
北京爱乐祺文化发展股份有限公司
0
北京轩创国际文化股份有限公司
北京轩创国际文化股份有限公司(曾用名:轩创国际文化发展(北京)有限公司),成立于2009年,位于北京市,是一家以从事文化艺术业为主的企业。企业注册资本707万人民币,超过了87%的北京市同行,实缴资本
北京轩创国际文化股份有限公司
0