江苏华企铝业科技股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谢石华 | 董事长,董事,总经理 | 大专 | 男 | 59 | 2016-03-12至2025-03-15 | - | 1241万 | 2022-03-21 |
谢刘莉 | 董事,董事会秘书 | 本科 | 女 | 35 | 2016-03-12至2025-03-15 | - | 447.9万 | 2022-03-21 |
刘瑞宇 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 59 | 2016-03-12至2025-03-15 | - | 103.8万 | 2022-03-21 |
谢石雪 | 董事,财务负责人 | 高中 | 女 | 43 | 2016-03-12至2025-03-15 | - | 126万 | 2022-03-21 |
张艳霞 | 董事 | 大专 | 女 | 50 | 2016-03-12至2025-03-15 | 0.00 | 77万 | 2022-03-18 |
庞洪刚 | 监事会主席 | 高中 | 男 | 40 | 2016-03-12至2025-03-15 | - | - | 2022-03-21 |
谢继文 | 监事 | 高中 | 男 | 39 | 2016-03-12至2025-03-15 | - | - | 2022-03-18 |
赵录想 | 职工监事 | 高中 | 男 | 51 | 2016-03-01至2025-03-15 | - | - | 2022-02-28 |
崔德洲 | 副总经理 | 高中 | 男 | 41 | 2016-03-12至2025-03-15 | - | - | 2022-03-21 |
评论