四川泸天化股份有限公司主要成员
一共
18个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廖廷君 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 56 | 2016-11-08至今 | 49.43万 | - | 2019-05-27 |
王积慧 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 50 | 2024-02-27至今 | - | - | 2024-02-28 |
向朝阳 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 67 | 2024-02-27至今 | - | - | 2024-02-28 |
张宇 | 董事 | 本科 | 男 | 51 | 2023-01-18至今 | 0.00 | - | 2023-01-19 |
赵元柱 | 职工董事 | 硕士 | 男 | 57 | 2024-03-25至2027-03-24 | - | - | 2024-03-26 |
傅利才 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 54 | 2024-02-27至今 | 6.050万 | - | 2024-02-28 |
龚正英 | 董事 | 硕士 | 女 | 55 | 2022-01-27至今 | 0.00 | - | 2022-01-28 |
陈茂竹 | 董事 | 本科 | 男 | 55 | 2022-01-27至今 | 0.00 | - | 2022-01-28 |
益智 | 独立董事 | 博士 | 男 | 53 | 2019-05-24至今 | 6.000万 | - | 2019-05-27 |
罗航 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 49 | 2022-02-18至今 | 0.00 | - | 2022-02-19 |
赖柄有 | 监事 | 本科 | 男 | 34 | 2022-01-27至今 | 0.00 | - | 2022-01-29 |
杜一兵 | 监事 | - | 男 | 57 | 2019-05-24至今 | 0.00 | - | 2019-05-27 |
简洁 | 职工监事 | 本科 | 女 | 45 | 2024-03-25至2027-03-24 | - | - | 2024-03-26 |
吕静松 | 职工监事 | 大专 | 男 | 54 | 2022-01-19至2027-03-24 | 44.86万 | - | 2024-03-26 |
王斌 | 董事会秘书,副总经理,财务总监 | 本科 | 男 | 45 | 2015-06-30至今 | 61.77万 | - | 2021-10-08 |
陈懋金 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 52 | 2024-01-12至今 | - | - | 2024-01-16 |
郭春建 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 52 | 2021-09-30至今 | 64.11万 | - | 2021-10-08 |
王晓华 | 副总经理 | 本科 | 男 | 55 | 2018-05-07至今 | 61.87万 | - | 2019-05-27 |
评论