北京声迅电子股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-09
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谭政 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 63 | 2017-06-10至2026-06-05 | 52.80万 | 1174万 | 2023-06-07 |
丛培红 | 独立董事 | 本科 | 女 | 49 | 2022-05-26至2026-06-05 | 10.00万 | - | 2023-06-07 |
吴甦 | 独立董事 | 博士 | 男 | 61 | 2023-06-06至2026-06-05 | 5.830万 | - | 2023-06-07 |
庞俊巍 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 56 | 2023-06-06至2026-06-05 | 5.830万 | - | 2023-06-07 |
聂蓉 | 董事,副总经理 | 本科 | 女 | 61 | 2017-06-10至2026-06-05 | 46.80万 | 379.8万 | 2023-06-07 |
王娜 | 董事,董事会秘书,财务总监 | 硕士 | 女 | 43 | 2023-06-06至2026-06-05 | 46.80万 | - | 2023-06-07 |
季景林 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 58 | 2017-12-25至2026-06-05 | 25.03万 | - | 2023-06-07 |
贾丽妍 | 监事 | 本科 | 女 | 51 | 2017-06-10至2026-06-05 | 32.88万 | 2.97万 | 2023-06-07 |
杨志刚 | 监事 | 本科 | 男 | 46 | 2017-12-25至2026-06-05 | 32.83万 | - | 2023-06-07 |
姬光 | 技术总监 | 博士 | 男 | 43 | 2023-06-06至2026-06-05 | 36.72万 | - | 2023-06-07 |
楚林 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 54 | 2017-06-10至2026-06-05 | 46.80万 | 79.8万 | 2023-06-07 |
评论
北京声迅电子股份有限公司
北京声迅电子股份有限公司(曾用名:北京声迅电子有限公司),成立于1994年,广西天福成员,位于北京市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本8184.4815万人民币,超
北京声迅电子股份有限公司
0
北京声迅电子股份有限公司广州分公司
统一社会信用代码91440116321027562H法定代表人楚林成立日期2014-10-28企业类型股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)人员规模100-499人登记状态存续工商注册号440
北京声迅电子股份有限公司广州分公司
0
北京迅为电子有限公司
生产、加工计算机软硬件;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、医疗器械(限I类);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机技术培训;计算机系统服务;应用软件服务;仪器仪表维修
北京迅为电子有限公司
0
北京声迅安防技术服务有限公司
统一社会信用代码911101085694617413法定代表人谭政注册资本500万人民币成立日期2011-03-02企业类型有限责任公司(法人独资)人员规模100-499人登记状态存续工商注册号110
北京声迅安防技术服务有限公司
0