青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邹敬清 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 59 | 2015-10-08至2024-09-27 | - | 1690万 | 2021-09-28 |
邹敬亮 | 董事 | 高中 | 男 | 62 | 2022-05-25至2024-09-27 | - | 400万 | 2022-05-25 |
鲁守玉 | 董事,副总经理 | 中专 | 男 | 61 | 2019-04-16至2024-09-27 | - | - | 2021-09-28 |
黄桂新 | 董事 | 博士 | 女 | 59 | 2015-10-08至2024-09-27 | 0.00 | 500万 | 2021-09-28 |
李桢 | 董事 | 博士 | 男 | 54 | 2015-10-08至2024-09-27 | 0.00 | - | 2021-09-28 |
黄河 | 董事 | 硕士 | 男 | 60 | 2015-10-08至2024-09-27 | 0.00 | - | 2021-09-28 |
聂仁克 | 董事 | 硕士 | 男 | 58 | 2015-10-08至2024-09-27 | 0.00 | - | 2021-09-28 |
刘宗利 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 58 | 2018-10-08至2024-09-27 | - | - | 2021-09-28 |
董焕声 | 监事 | 博士 | 男 | 43 | 2015-10-08至2024-09-27 | 0.00 | - | 2021-09-28 |
盛俊 | 职工监事 | 大专 | 女 | 44 | 2023-03-27至2024-09-27 | - | - | 2023-03-28 |
姜雷 | 财务负责人 | 大专 | 男 | 50 | 2023-03-27至2024-09-27 | - | - | 2023-03-28 |
张建军 | 副总经理 | 大专 | 男 | 48 | 2015-10-08至2024-09-27 | - | - | 2021-09-28 |
评论