广州高昌机电股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高昌平 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 61 | 2016-03-30至2026-08-24 | - | - | 2023-11-29 |
梁宏发 | 董事 | 中专 | 男 | 46 | 2022-06-04至2026-08-24 | - | - | 2023-08-28 |
高空 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 36 | 2016-03-30至2026-08-24 | - | - | 2023-11-29 |
曾守荣 | 董事,财务负责人 | 大专 | 女 | 62 | 2016-03-30至2026-08-24 | - | - | 2023-11-29 |
余席东 | 董事 | 高中 | 男 | 47 | 2016-03-30至2026-08-24 | - | - | 2023-08-28 |
杜光瑞 | 监事会主席 | 高中 | 男 | 45 | 2016-03-30至2026-08-24 | - | - | 2023-11-29 |
戴香前 | 监事 | 高中 | 男 | 46 | 2016-03-30至2026-08-24 | - | - | 2023-08-28 |
何齐新 | 职工监事 | 高中 | 男 | 56 | 2016-03-30至2026-08-24 | - | - | 2023-11-29 |
评论