汤臣倍健股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梁允超 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 55 | 2008-09-16至2026-08-23 | 60.44万 | 7.106亿 | 2023-08-24 |
梁水生 | 副董事长,董事 | 硕士 | 男 | 59 | 2011-09-26至2026-08-23 | 500.0万 | 1723万 | 2023-08-24 |
林志成 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 56 | 2014-09-26至2026-08-23 | 700.0万 | 35万 | 2023-08-24 |
汤晖 | 董事 | 硕士 | 男 | 56 | 2008-09-16至2026-08-23 | 825.6万 | 719.7万 | 2023-08-24 |
刘恒 | 独立董事 | 博士 | 男 | 60 | 2023-08-24至2026-08-23 | 4.260万 | - | 2023-08-24 |
邓传远 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 57 | 2020-09-22至2026-08-23 | 12.00万 | - | 2023-08-24 |
胡玉明 | 独立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2023-08-24至2026-08-23 | 4.260万 | - | 2023-08-24 |
吴卓艺 | 监事会主席 | 硕士 | 女 | 46 | 2023-08-24至2026-08-23 | 108.9万 | - | 2023-08-24 |
李乐 | 监事 | 硕士 | 女 | 46 | 2023-08-24至2026-08-23 | 34.76万 | - | 2023-08-24 |
施慧珍 | 职工监事 | 本科 | 女 | 37 | 2018-03-27至2026-08-23 | 38.17万 | - | 2023-08-24 |
何白霖 | 财务总监 | 硕士 | 男 | 39 | 2023-08-24至2026-08-23 | 99.25万 | - | 2023-08-24 |
陈宏 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 58 | 2008-09-16至2026-08-23 | 500.0万 | 1777万 | 2023-08-24 |
蔡良平 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 50 | 2014-09-26至2026-08-23 | 500.0万 | 53.6万 | 2023-08-24 |
唐金银 | 董事会秘书 | 硕士 | 女 | 39 | 2018-04-10至2026-08-23 | 104.0万 | - | 2023-08-24 |
评论