北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张鸿俊 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 55 | 2016-04-01 至 今 | - | 3457万 | 2020-10-12 |
尹磊 | 董事,董事会秘书,财务总监 | 本科 | 男 | 41 | 2021-08-19 至 今 | - | - | 2021-08-19 |
魏彩霞 | 董事 | 本科 | 女 | 45 | 2016-04-01 至 今 | - | 1047万 | 2020-10-12 |
何红力 | 董事 | 大专 | 男 | 47 | 2016-04-01 至 今 | - | 1152万 | 2020-10-12 |
于洋 | 董事 | 本科 | 女 | 47 | 2018-02-09 至 今 | - | - | 2020-10-12 |
穆雅斌 | 董事 | - | 女 | 39 | 2021-08-19 至 今 | - | - | 2021-08-19 |
谢晨光 | 董事 | 硕士 | 男 | 40 | 2020-12-24 至 今 | - | - | 2020-12-28 |
董林模 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 73 | 2016-04-01 至 今 | - | - | 2020-10-12 |
刘孟孟 | 监事 | 本科 | 女 | 34 | 2020-05-07 至 今 | - | - | 2020-10-12 |
李忠辉 | 职工监事 | 本科 | 男 | 51 | 2020-04-16 至 今 | - | - | 2020-04-20 |
评论
中奥体育发展集团股份有限公司
中奥体育发展集团股份有限公司(曾用名:中奥盈谷体育发展股份有限公司),成立于2009年,位于天津市,是一家以从事文化艺术业为主的企业。企业注册资本10000万人民币,实缴资本9991.29万人民币,并
中奥体育发展集团股份有限公司
0
北京任意球体育发展股份有限公司
北京任意球体育发展股份有限公司(曾用名:北京体团商业管理有限公司),成立于2011年,位于北京市,是一家以从事体育为主的企业。企业注册资本151.9756万人民币,超过了75%的北京市同行,实缴资本1
北京任意球体育发展股份有限公司
0
非凡领越体育发展(北京)有限公司
体育市场推广宣传;会议服务;商务咨询;经济贸易咨询(以上“咨询”均不含中介服务);体育用品、工艺品、文化用品的批发及零售;体育赛事推广;从事体育经纪业务;设计、制作、代理、发布广告;技术转让、技术咨询
非凡领越体育发展(北京)有限公司
0
乐视体育文化产业发展(北京)有限公司
从事互联网文化活动;广播电视节目制作;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);无线数据终端的研发;会议服务;软件开发;电脑动画设计;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);经济贸易咨询;技术推广;销
乐视体育文化产业发展(北京)有限公司
0
北京城建设计发展集团股份有限公司
北京城建设计发展集团股份有限公司(曾用名:北京城建设计研究总院有限责任公司),成立于1990年,位于北京市,是一家以从事专业技术服务业为主的企业。企业注册资本134867万人民币,超过了99%的北京市
北京城建设计发展集团股份有限公司
0