中信出版集团股份有限公司主要成员
一共
19个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈炜 | 董事长,董事,总经理 | 博士 | 男 | 46 | 2024-03-18至2024-10-26 | 167.4万 | - | 2024-03-18 |
张伟 | 董事 | 硕士 | 男 | 39 | 2022-12-09至2024-10-26 | 0.00 | - | 2022-12-09 |
王飞跃 | 独立董事 | 博士 | 男 | 63 | 2022-12-09至2024-10-26 | 6.160万 | - | 2022-12-09 |
张志跃 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 66 | 2022-12-09至2024-10-26 | 6.160万 | - | 2022-12-09 |
宋军 | 董事 | 硕士 | 男 | 56 | 2021-10-27至2024-10-26 | 0.00 | - | 2021-10-27 |
刘广 | 董事 | 硕士 | 男 | 49 | 2021-10-27至2024-10-26 | 0.00 | - | 2021-10-27 |
叶瑛 | 董事 | 博士 | 女 | 47 | 2020-04-28至2024-10-26 | 0.00 | - | 2021-10-27 |
金馨 | 独立董事 | 本科 | 女 | 68 | 2023-11-16至2024-10-26 | 1.480万 | - | 2023-11-16 |
王卓 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 60 | 2018-09-12至2024-10-26 | 0.00 | - | 2021-10-29 |
刘晨光 | 监事 | 硕士 | 男 | 42 | 2022-12-09至2024-10-26 | 0.00 | - | 2022-12-09 |
梁景 | 监事 | 硕士 | 女 | 41 | 2021-10-27至2024-10-26 | 0.00 | - | 2021-10-27 |
吴犇 | 职工监事 | 硕士 | 男 | 42 | 2021-10-27至2024-10-26 | 60.00万 | - | 2021-10-27 |
张爱芳 | 职工监事 | 硕士 | 女 | 50 | 2015-08-13至2024-10-26 | 42.00万 | - | 2021-10-27 |
黄征 | 财务总监 | 硕士 | 男 | 40 | 2023-05-29至2024-10-26 | 66.15万 | - | 2023-05-30 |
王丹军 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 60 | 2015-08-18至2024-10-26 | 93.10万 | - | 2021-10-29 |
潘岳 | 副总经理 | 本科 | 女 | 55 | 2015-08-18至2024-10-26 | 122.1万 | - | 2021-10-29 |
汪媛媛 | 副总经理 | 本科 | 女 | 54 | 2015-08-18至2024-10-26 | 125.6万 | - | 2021-10-29 |
张海东 | 董事会秘书 | 硕士 | 男 | 51 | 2022-11-23至2024-10-26 | 93.57万 | - | 2022-11-24 |
洪勇刚 | 总编辑 | 硕士 | 男 | 48 | 2015-08-18至2024-10-26 | 113.4万 | - | 2021-10-29 |
评论