光明房地产集团股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陆吉敏 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 59 | 2023-06-13至2025-10-24 | 99.91万 | - | 2023-06-14 |
郭强 | 董事,总裁 | 硕士 | 男 | 45 | 2020-05-27至2025-10-24 | 99.93万 | - | 2022-10-26 |
苏朋程 | 董事会秘书,副总裁 | 本科 | 男 | 40 | 2020-04-28至2025-10-24 | 74.68万 | - | 2022-10-26 |
黄峻 | 副总裁 | 本科 | 男 | 54 | 2019-03-19至2025-10-24 | 88.68万 | 1.69万 | 2022-10-26 |
李力敏 | 董事 | 本科 | 男 | 49 | 2022-10-25至2025-10-24 | 0.00 | - | 2022-10-26 |
罗锦斐 | 董事 | 本科 | 男 | 51 | 2024-05-23至2025-10-24 | - | - | 2024-05-24 |
王扬 | 独立董事 | 博士 | 女 | 50 | 2023-12-15至2025-10-24 | 6250 | - | 2023-12-16 |
张晖明 | 独立董事 | 博士 | 男 | 68 | 2021-09-07至2025-10-24 | 15.00万 | - | 2022-10-26 |
朱洪超 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 65 | 2021-09-07至2025-10-24 | 15.00万 | - | 2022-10-26 |
黄超 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 60 | 2020-05-28至2025-10-24 | 90.63万 | - | 2022-10-26 |
陈林国 | 监事 | 硕士 | 男 | 42 | 2022-10-25至2025-10-24 | 0.00 | - | 2022-10-26 |
季新峰 | 职工监事 | 本科 | 男 | 56 | 2023-05-26至2025-10-24 | 83.73万 | - | 2023-05-27 |
盛雪群 | 财务总监 | 本科 | 女 | 52 | 2016-12-29至2025-10-24 | 86.19万 | - | 2022-10-26 |
评论