北京奥贝克电子股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐立 | 董事长,董事,总经理 | 博士 | 男 | 67 | 2012-03-31至2027-05-15 | - | 432.4万 | 2024-05-17 |
王丽岩 | 董事,董事会秘书,财务负责人 | 硕士 | 女 | 52 | 2024-05-16至2027-05-15 | - | - | 2024-05-17 |
马召莉 | 董事,副总经理 | - | 女 | 37 | 2018-05-17至2027-05-15 | - | - | 2024-05-17 |
温庚红 | 董事 | 大专 | 女 | 63 | 2012-03-31至2027-05-15 | 0.00 | 97.2万 | 2024-05-17 |
吕宗森 | 董事 | - | - | - | 2016-06-03至2027-05-15 | - | - | 2024-05-17 |
项翀 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 47 | 2018-05-17至2027-05-15 | - | - | 2024-05-17 |
张建英 | 监事 | 本科 | 男 | 54 | 2021-05-11至2027-05-15 | - | - | 2024-05-17 |
张素梅 | 监事 | 本科 | 女 | 66 | 2012-03-31至2027-05-15 | 0.00 | 82.8万 | 2024-05-17 |
评论