浙江俊朗电气自动化股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
简果荣 | 董事长,董事,总经理 | 大专 | 女 | 39 | 2022-04-06至2025-04-05 | - | - | 2022-12-22 |
唐郎波 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 39 | 2021-06-01至2025-04-05 | - | - | 2022-12-22 |
谢卫锋 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 48 | 2021-06-01至2025-04-05 | - | - | 2022-12-22 |
张天锋 | 董事 | 初中 | 男 | 46 | 2021-06-01至2025-04-05 | - | - | 2022-12-22 |
薛丹娜 | 董事 | 高中 | 女 | 27 | 2021-06-01至2025-04-05 | - | - | 2022-12-22 |
汪德堂 | 监事会主席 | 高中 | 男 | 46 | 2024-03-21至2025-04-05 | - | - | 2024-03-25 |
曾屹峰 | 监事 | 大专 | 男 | 48 | 2024-04-09至2025-04-05 | - | - | 2024-04-11 |
何也雏 | 职工监事 | 大专 | 女 | 31 | 2022-04-06至2025-04-05 | - | - | 2022-12-22 |
卓愉君 | 财务负责人 | 大专 | 女 | 34 | 2023-05-11至2025-04-05 | - | - | 2023-05-15 |
李姣姣 | 董事会秘书 | 硕士 | 女 | 35 | 2021-08-01至2025-04-05 | - | - | 2022-12-22 |
评论