浙江尤夫高新纤维股份有限公司主要成员
一共
15个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭麾 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 52 | 2024-04-12至2027-04-11 | 0.00 | - | 2024-04-13 |
陈立洲 | 董事 | 硕士 | 男 | 45 | 2024-04-12至2027-04-11 | 0.00 | - | 2024-04-13 |
赵忠琦 | 董事 | 本科 | 男 | 43 | 2024-04-12至2027-04-11 | 0.00 | - | 2024-04-13 |
赵婷 | 董事 | 硕士 | 女 | 40 | 2024-04-12至2027-04-11 | 0.00 | - | 2024-04-13 |
曹义东 | 独立董事 | 本科 | 男 | 61 | 2024-04-12至2027-04-11 | 0.00 | - | 2024-04-13 |
田明 | 独立董事 | 博士 | 男 | 53 | 2024-04-12至2027-04-11 | 0.00 | - | 2024-04-13 |
赵德军 | 独立董事 | 本科 | 男 | 50 | 2022-08-30至2027-04-11 | 12.00万 | - | 2022-08-31 |
张素平 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 48 | 2022-12-29至2027-04-11 | 0.00 | - | 2024-04-13 |
夏金强 | 监事 | 硕士 | 男 | 34 | 2024-04-12至2027-04-11 | 0.00 | - | 2024-04-13 |
丁中兵 | 职工监事 | 本科 | 男 | 35 | 2024-04-12至2027-04-11 | 0.00 | - | 2024-04-13 |
蔡玮 | 财务总监 | 本科 | 女 | 34 | 2022-12-29至2027-04-11 | 75.70万 | - | 2024-04-13 |
王国兴 | 总经理 | 本科 | 男 | 54 | 2023-02-03至2027-04-11 | 105.6万 | - | 2024-04-13 |
王锋 | 副总经理 | 本科 | 男 | 42 | 2016-09-14至2027-04-11 | 90.24万 | - | 2024-04-13 |
孟祥功 | 副总经理 | 大专 | 男 | 61 | 2015-07-31至2027-04-11 | 92.67万 | 8121 | 2024-04-13 |
霍献辉 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 36 | 2023-02-03至2027-04-11 | 35.44万 | - | 2024-04-13 |
评论