北京海兰信数据科技股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-16
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申万秋 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 54 | 2008-03-26至今 | 74.08万 | 8622万 | 2024-04-16 |
段华友 | 独立董事 | 博士 | 男 | 52 | 2024-04-16至2027-04-15 | - | - | 2024-04-16 |
李常伟 | 董事,技术总工程师 | 硕士 | 男 | 49 | 2022-08-24至2027-04-15 | 80.72万 | - | 2024-04-16 |
卢耀祖 | 董事 | 硕士 | 男 | 58 | 2021-06-09至2027-04-15 | 12.00万 | - | 2024-04-16 |
唐军武 | 独立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2021-01-18至2027-04-15 | 12.00万 | - | 2024-04-16 |
杨海琳 | 监事会主席 | 博士 | 女 | 41 | 2021-04-06至今 | 3.000万 | - | 2024-04-16 |
黄平 | 监事 | 博士 | 男 | 41 | 2022-07-26至2027-04-15 | 3.000万 | - | 2024-04-16 |
李振宇 | 职工监事 | 本科 | 男 | 42 | 2019-11-01至2027-04-15 | 19.33万 | - | 2024-04-16 |
董中新 | 副总经理,财务总监 | 硕士 | 男 | 52 | 2021-03-05至今 | 56.52万 | - | 2021-03-05 |
杨晔 | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 36 | 2022-03-07至今 | 42.42万 | - | 2022-03-07 |
汤华 | 副总经理 | 本科 | 男 | 48 | 2022-08-08至今 | 65.24万 | 5100 | 2022-08-09 |
沈伟 | 技术总工程师 | 博士 | 男 | 41 | 2022-08-08至今 | - | - | 2022-08-09 |
评论