上海创兴资源开发股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘鹏 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 44 | 2023-05-31至2026-05-30 | 0.00 | - | 2023-06-01 |
郑坚 | 董事,总裁 | 硕士 | 男 | 50 | 2023-12-15至2026-05-30 | 53.08万 | - | 2023-12-16 |
桑赫 | 董事会秘书,副总裁 | 硕士 | 女 | 40 | 2023-09-27至2026-05-30 | 23.44万 | - | 2023-09-28 |
杨铮 | 副总裁 | 硕士 | 男 | 37 | 2023-08-28至2026-05-30 | 37.24万 | - | 2023-08-29 |
佟鑫 | 董事 | 本科 | 男 | 55 | 2024-04-24至2026-05-30 | - | - | 2024-04-25 |
方友萍 | 独立董事 | 本科 | 女 | 61 | 2023-05-31至2026-05-30 | 5.500万 | - | 2023-06-01 |
张亮 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 44 | 2023-05-31至2026-05-30 | 5.500万 | - | 2023-06-01 |
汪华斌 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 45 | 2023-05-31至2026-05-30 | 0.00 | - | 2023-06-01 |
唐雪莹 | 监事 | 本科 | 女 | 27 | 2023-05-31至2026-05-30 | 0.00 | - | 2023-06-01 |
程远兮 | 职工监事 | 硕士 | 女 | 28 | 2023-10-25至2026-05-30 | 5.210万 | - | 2023-10-26 |
骆科波 | 财务总监 | 本科 | 女 | 46 | 2023-11-29至2026-05-30 | 6.600万 | - | 2023-11-30 |
评论