四川达沃斯生态环保科技股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
严廷林 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 64 | 2016-06-18至2025-05-12 | - | 1919万 | 2022-05-19 |
裴锡洪 | 董事 | 本科 | 男 | 48 | 2022-11-18至2025-05-12 | - | - | 2022-11-22 |
严博 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 本科 | 男 | 37 | 2016-06-18至2025-05-12 | - | - | 2022-05-19 |
沈永贵 | 董事 | 硕士 | 男 | 56 | 2016-06-18至2025-05-12 | 0.00 | - | 2022-05-16 |
赵晓燕 | 董事,财务负责人 | 大专 | 女 | 39 | 2021-10-13至2025-05-12 | - | - | 2022-05-19 |
陶永奎 | 监事会主席 | - | 男 | 51 | 2024-05-24至2025-05-12 | - | - | 2024-05-24 |
肖雪菲 | 监事 | - | - | - | 2024-05-20至2025-05-12 | - | - | 2024-05-22 |
姜博文 | 职工监事 | - | - | - | 2024-04-24至2025-05-12 | - | - | 2024-04-24 |
评论