广东阳江港港务股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈哲 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 40 | 2023-09-12至今 | - | - | 2023-09-14 |
吕永冲 | 董事 | 本科 | 男 | 53 | 2016-12-28至今 | 0.00 | - | 2020-02-17 |
李紫阳 | 董事 | 硕士 | 男 | 42 | 2020-02-13至今 | - | - | 2020-02-17 |
王进 | 董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2024-03-15至今 | - | - | 2024-03-19 |
赵善惺 | 董事 | 本科 | 男 | 55 | 2021-06-24至今 | - | - | 2021-06-28 |
庄晓波 | 监事会主席 | - | 男 | 60 | 2020-03-10至今 | - | - | 2020-03-12 |
黄诗炫 | 监事 | 硕士 | 男 | 54 | 2023-05-18至今 | - | - | 2023-05-22 |
游望 | 职工监事 | - | 女 | 34 | 2016-12-19至今 | - | - | 2020-01-16 |
解玉清 | 财务总监 | 本科 | 男 | 59 | 2016-12-28至今 | - | - | 2020-03-12 |
陈海波 | 总经理 | 硕士 | 男 | 47 | 2024-02-23至今 | - | - | 2024-02-27 |
谢小强 | 副总经理 | 本科 | 男 | 52 | 2024-02-23至今 | - | - | 2024-02-27 |
张夏婷 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 41 | 2016-12-28至今 | - | - | 2020-03-12 |
评论
广东阳江港港务股份有限公司
广东阳江港港务股份有限公司(曾用名:广东阳江港港务有限公司),成立于2005年,广东恒健成员,位于广东省阳江市,是一家以从事水上运输业为主的企业。企业注册资本39574.58万人民币,超过了99%的广
广东阳江港港务股份有限公司
0
广东阳江港港务有限公司
在阳江港海陵湾吉树作业区6#、7#、8#泊位,为船舶提供码头,在港区提供货物装卸、仓储、港口设施、设备和港口机械的租赁业务经营;新能源开发、投资、建设与运营;风力发电设备设施运行维护及维修改造;投资工
广东阳江港港务有限公司
0
鄂州市五丈港港务有限公司
统一社会信用代码9142070055972494X5法定代表人江鹏注册资本3000万元人民币成立日期2010-08-25企业类型其他有限责任公司登记状态存续工商注册号420700000041977营业
鄂州市五丈港港务有限公司
0
广州港新沙港务有限公司
统一社会信用代码91441900751051802B法定代表人郭勇注册资本140007.8万成立日期1994-11-07企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)人员规模500-999人登记
广州港新沙港务有限公司
0
云浮市港盛港务有限公司
统一社会信用代码9144530045650651XQ法定代表人魏彤军注册资本4328.580985万成立日期1994-03-25企业类型有限责任公司(国有控股)登记状态存续工商注册号445300000
云浮市港盛港务有限公司
0
广州港南沙港务有限公司
统一社会信用代码91440101747571813P法定代表人朱涛注册资本126000万人民币元成立日期2003-03-17企业类型其他有限责任公司人员规模500-999人登记状态存续工商注册号440
广州港南沙港务有限公司
0
厦门港务发展股份有限公司
厦门港务发展股份有限公司,成立于1999年,福建省港口集团成员,位于福建省厦门市,是一家以从事土木工程建筑业为主的企业。企业注册资本74180.9597万人民币,超过了99%的福建省同行,实缴资本53
厦门港务发展股份有限公司
0