河北萌帮水溶肥料股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭兴龙 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 56 | 2017-09-29至2026-10-09 | - | 1109万 | 2023-10-12 |
吴广利 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 本科 | 男 | 55 | 2017-09-29至2026-10-09 | - | - | 2023-10-12 |
孟国明 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 52 | 2017-09-29至2026-10-09 | - | 240万 | 2023-10-12 |
郭兴国 | 董事 | 本科 | 男 | 60 | 2017-09-29至2026-10-09 | 0.00 | - | 2023-10-12 |
杨杰华 | 董事 | 本科 | 男 | 52 | 2023-10-10至2026-10-09 | 0.00 | 240万 | 2023-10-12 |
刘宝柱 | 董事 | 本科 | 男 | 61 | 2023-10-10至2026-10-09 | - | 239.9万 | 2023-10-12 |
郭一韬 | 董事 | 硕士 | 女 | 33 | 2020-10-15至2026-10-09 | - | - | 2023-10-12 |
李克强 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 53 | 2017-09-29至2026-10-09 | - | - | 2023-10-12 |
韩丽芳 | 监事 | 本科 | 女 | 47 | 2023-10-10至2026-10-09 | - | - | 2023-10-12 |
王凤娟 | 职工监事 | 大专 | 女 | 45 | 2017-09-29至2026-10-09 | - | - | 2023-10-12 |
任康兵 | 财务负责人 | 大专 | 男 | 43 | 2017-09-29至2026-10-09 | - | - | 2023-10-12 |
评论