华夏幸福基业股份有限公司主要成员
一共
15个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王文学 | 董事长,董事 | 中专 | 男 | 57 | 2010-04-20至2026-03-09 | 0.00 | - | 2023-03-11 |
陈怀洲 | 董事,联席总裁 | 大专 | 男 | 48 | 2023-03-10至2026-03-09 | 140.0万 | 156万 | 2023-03-11 |
赵威 | 董事,总裁 | 大专 | 男 | 47 | 2023-03-10至2026-03-09 | 141.3万 | 112.3万 | 2023-03-11 |
张书峰 | 副总裁 | 本科 | 男 | 53 | 2012-12-24至2026-03-09 | 129.1万 | 130万 | 2023-03-11 |
冯念一 | 董事,副总裁 | 硕士 | 男 | 40 | 2023-03-10至2026-03-09 | 133.0万 | 5.85万 | 2023-03-11 |
孙建福 | 副总裁 | 本科 | 男 | 39 | 2023-03-10至2026-03-09 | 130.1万 | 8.93万 | 2023-03-11 |
陈琪 | 独立董事 | 博士 | 男 | 56 | 2020-05-20至2026-03-09 | 30.00万 | - | 2023-03-11 |
谢冀川 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 60 | 2020-05-20至2026-03-09 | 30.00万 | - | 2023-03-11 |
张奇峰 | 独立董事 | 博士 | 男 | 51 | 2013-12-20至2026-03-09 | 24.24万 | - | 2023-03-11 |
王葳 | 董事 | 本科 | 女 | 57 | 2023-01-13至2026-03-09 | 0.00 | - | 2023-03-11 |
杨子伊 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 37 | 2023-03-10至2026-03-09 | 50.80万 | - | 2023-03-11 |
张燚 | 监事 | 本科 | 男 | 47 | 2013-12-20至2026-03-09 | 58.84万 | - | 2023-03-11 |
明阳 | 职工监事 | 硕士 | 男 | 38 | 2023-03-10至2026-03-09 | 85.04万 | - | 2023-02-23 |
钟坚 | 财务总监 | 本科 | 男 | 46 | 2022-11-28至2026-03-09 | 140.0万 | 9.15万 | 2023-03-11 |
黎毓珊 | 董事会秘书 | 硕士 | 女 | 34 | 2023-03-10至2026-03-09 | 50.72万 | - | 2023-03-11 |
评论